Real Decreto 1792/2011, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Cándido Conde-Pumpido Tourón como Fiscal General del Estado.
Real Decreto 1794/2011, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Segundo Martínez Rodríguez como Director del Departamento de Seguridad de la Presidencia de Gobierno.
Real Decreto 1795/2011, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don César Alba y Fúster como Embajador de España en la República Gabonesa.
Real Decreto 1796/2011, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don César Alba y Fúster como Embajador de España en la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe.
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Emilio Migoya Valor.
Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Miguel Mestre Navas.
Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Victoria Alcázar Montero.
Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Universidad de Girona, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Oriol Vidal Fàbrega.
Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel Gómez Díaz.
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Wilfredo Alberto Sanguineti Raymond.
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Javier Enríquez Navascués.
Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Justo Oliva Meyer.
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando Pescador del Oso.
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Nieves Navarro Cano.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid