Real Decreto 1467/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en las Islas Cook a don Marcos Gómez Martínez.
Real Decreto 1468/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en el Estado Independiente de Samoa a don Marcos Gómez Martínez.
Real Decreto 1469/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Moldova a don Estanislao de Grandes Pascual.
Real Decreto 1470/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Botswana a don Alfonso Barnuevo Sebastián de Erice.
Real Decreto 1490/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en la República Democrática Popular de Laos a don Ignacio Sagaz Temprano.
Real Decreto 1491/2009, de 28 de septiembre, por el que se designa Embajadora de España en la República de Malawi a doña Pilar Fuertes Ferragut.
Resolución de 10 de septiembre de 2009, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de abril de 2009.
Orden JUS/2600/2009, de 23 de septiembre, por la que se nombran Vocales del Consejo del Secretariado.
Resolución de 17 de septiembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Manresa, don Jaime Bercovitz Rodríguez-Cano.
Real Decreto 1492/2009, de 26 de septiembre, por el que se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire don Andrés Navas Ráez como Comandante del Mando de Operaciones.
Real Decreto 1493/2009, de 26 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Mariano Bayo de la Fuente.
Real Decreto 1494/2009, de 26 de septiembre, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, al Capitán de Navío don Luis Santiago Palao Lechuga.
Real Decreto 1495/2009, de 26 de septiembre, por el que se nombra Comandante del Mando de Operaciones al General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Jaime Domínguez Buj.
Real Decreto 1496/2009, de 26 de septiembre, por el que se nombra Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire al Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire don Andrés Navas Ráez.
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de septiembre de 2009, por el que se asciende, con carácter honorífico y a título póstumo, al Inspector del Cuerpo Nacional de Policía don Eduardo Antonio Puelles García fallecido en atentado terrorista perpetrado por la organización terrorista ETA el 19 de junio de 2009, en Arrigorriaga (Vizcaya).
Resolución de 7 de septiembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de abril de 2009.
Orden FOM/2601/2009, de 22 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/1754/2009, de 22 de junio.
Orden FOM/2602/2009, de 22 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/2092/2009, de 31 de julio.
Orden EDU/2603/2009, de 14 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 7 de marzo de 2007.
Orden EDU/2604/2009, de 14 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, se nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros, a aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 16 de abril de 2007.
Orden EDU/2605/2009, de 15 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Real Decreto 1497/2009, de 26 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Francisco Mombiela Muruzábal como Director General de Industrias y Mercados Alimentarios.
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de junio de 2009.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid