Real Decreto 1315/2007, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de don Antonio García Abad como Embajador de España en la República de Finlandia.
Real Decreto 1316/2007, de 5 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República de Chipre a don Juan José Urtasun Erro.
Real Decreto 1317/2007, de 5 de octubre, por el que se designa Embajador de España en la República de Finlandia a don Ricardo Zalacaín Jorge.
Real Decreto 1318/2007, de 5 de octubre, por el que se designa Embajador en Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo a don Fidel Sendagorta Gómez del Campillo.
Orden AEC/2895/2007, de 19 de septiembre, por la que se publica la resolución definitiva de convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo.
Real Decreto 1319/2007, de 5 de octubre, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra a don Juan Carlos Aladro Fernández.
Real Decreto 1320/2007, de 5 de octubre, por el que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, al Coronel Auditor don Antonio Gutiérrez de la Peña.
Real Decreto 1321/2007, de 5 de octubre, por el que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, al Coronel Auditor don Miguel García de Valenzuela y Bermúdez de Castro.
Real Decreto 1322/2007, de 5 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención al Coronel Interventor don Cristino Vega Lombana.
Real Decreto 1323/2007, de 5 de octubre, por el que se nombra Fiscal de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Antonio Gutiérrez de la Peña.
Real Decreto 1324/2007, de 5 de octubre, por el que se nombra Vocal Togado del Tribunal Militar Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Miguel García de Valenzuela y Bermúdez de Castro.
Orden FOM/2896/2007, de 3 de octubre, por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Orden FOM/2897/2007, de 3 de octubre, por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Orden FOM/2898/2007, de 3 de octubre, por la que se dispone la publicación del nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Orden FOM/2899/2007, de 3 de octubre, por la que se dispone la publicación del nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Corrección de errores de la Orden FOM/2848/2007, de 28 de septiembre, por la que se dispone la publicación del cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés.
Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se dispone el cese de don Carlos Fermín González Segura, como Subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.
Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se dispone el cese de don José Antonio Batista Medina, como Director Insular en la Administración General del Estado en La Palma.
Orden CUL/2900/2007, de 14 de septiembre, por la que se nombran Vocales del Real Patronato del Museo Nacional «Centro de Arte Reina Sofía».
Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 21 de septiembre de 2007, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Miró Lladó.
Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Tomás del Barrio Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid