Orden de 6 de marzo de 2001 por la que se hace pública la Resolución parcial de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Orden de 5 de abril de 2001 por la que se hace pública la Resolución parcial de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que, en cumplimiento de sentencia, se modifican las Resoluciones de 29 de julio y 30 de octubre de 1998, relativas a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997.
Resolución de 30 de marzo de 2001, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación. (LD. 03/2001).
Orden de 11 de abril de 2001 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado para ser provisto por el procedimiento de libre designación.
Orden de 2 de abril de 2001 por la que se resuelve concurso general (referencia FG1/01), convocado por Orden de 31 de enero de 2001 para la provisión de puestos en el Departamento.
Orden de 5 de abril de 2001 por la que se resuelve la convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo en el Departamento, por el sistema de libre designación.
Orden de 21 de marzo de 2001 por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Paloma Gallego Olivares, aspirante seleccionada en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 26 de abril de 1999.
Orden de 26 de marzo de 2001 por la que se hace pública la Resolución parcial de varios puestos de trabajo convocados a libre designación por Orden de 18 de diciembre de 2000.
Resolución de 21 de marzo de 2001, de la Universidad "Jaume I" de Castellón, por la que se nombra a don José Sarrión Gualda, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de "Historia del Derecho y de las Instituciones".
Resolución de 22 de marzo de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ángel Luis Acosta Romero Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Periodismo", adscrita al Departamento de Periodismo.
Resolución de 26 de marzo de 2001, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Juan Luis Nieves Gómez Profesor titular de Universidad adscrito al área de conocimiento de "Óptica".
Resolución de 26 de marzo de 2001, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Rosario Arroyo González Profesora titular de Universidad adscrita al área de conocimiento de "Didáctica y Organización Escolar".
Resolución de 26 de marzo de 2001, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José Antonio Díaz Navas Catedrático de Escuela Universitaria adscrito al área de conocimiento de "Óptica".
Resolución de 27 de marzo de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María Ángeles Toda Iglesia Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Filología Inglesa", adscrita al Departamento de Filología Inglesa (Literatura Inglesa y Norteamericana)".
Resolución de 28 de marzo de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Calixto López Gordillo Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Expresión Gráfica en la Ingeniería", adscrita al Departamento de Ingeniería Gráfica.
Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Universidad "Jaume I" de Castellón, por la que se nombra a doña María Lidón López Peris Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de "Física Aplicada".
Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Universidad "Jaume I" de Castellón, por la que se nombra a doña Rosa María Agost Canos Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de "Traducción e Interpretación".
Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Universidad "Jaume I", de Castellón, por la que se nombra a don José Manuel Marco Borillo, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de "Traducción e Interpretación".
Resolución de 3 de abril de 2001, de la Universidad "Rey Juan Carlos", por la que se nombra a doña María Piedad Tolmos Rodríguez-Piñero Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 3 de abril de 2001, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Fundamentos del Análisis Económico" a doña María Dolores Collado Vindel.
Resolución de 3 de abril de 2001, de la Universidad "Jaume I" de Castellón, por la que se nombra a don Vicente Sanz Rozalen Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Historia Contemporánea".
Resolución de 3 de abril de 2001, de la Universidad "Jaume I", de Castellón, por la que se nombra a doña Anabel Borja Albi Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de "Traducción e Interpretación".
Resolución de 3 de abril de 2001, de la Universidad "Jaume I" de Castellón, por la que se nombra a don Miguel Ginés Vilar Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Fundamentos del Análisis Económico".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid