Real Decreto 1058/1976, de 10 de mayo, por el que se nombra Consejero Permanente de Estado, Presidente de la Sección Sexta, a don Pedro Cortina Mauri.
Real Decreto 1059/1976, de 7 de mayo, por el que se dispone cese como Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro Superior de la Defensa Nacional (CESEDEN) el Vicealmirante don José Ramón Caamaño Fernández.
Real Decreto 1060/1976, de 7 de mayo, por el que se nombra Jefe de Estudios de la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al Vicealmirante don Fernando Moreno de Alborán Reyna.
Orden de 19 de abril de 1976 por la que se integran en los Cuerpos de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado y de Intendentes al servicio de la Hacienda Pública a los funcionarios que se indican, destinándolos a las Delegaciones de Hacienda que asimismo se expresan.
Orden de 15 de marzo de 1976 por la que se resuelven las pruebas selectivas restringidas convocadas por Resolución de 30 de junio de 1975 para la provisión de doce plazas vacantes en la Escala Auxiliar.
Orden de 5 de febrero de 1976 por la que se nombra, en virtud de oposición, Catedrático de la Universidad de La Laguna a don Luis Angel Cordero Rego.
Orden de 2 de marzo de 1976 por la que se nombra, en virtud de oposición, a don Juan Luis Cerdá Martín Catedrático de «Análisis matemático 4.º y 5.º» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Orden de 9 de marzo de 1976 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Fisiología general y especial» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia a don Augusto Corominas Vilardell.
Orden de 11 de marzo de 1976 por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático de «Química inorgánica» de la Facultad de Ciencias de Badajoz, de la Universidad de Extremadura, a don Carlos Núñez Alvarez.
Resolución de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza por la que se nombran funcionarios de carrera de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la categoría de Ayudantes Diplomados de Investigación.
Orden de 11 de marzo de 1976 por la que se dispone que el Magistrado de Trabajo número 3 y Decano de Barcelona, don José Muñoz y Núñez de Prado, pase destinado a la Magistratura número 1 de la misma provincia.
Orden de 5 de mayo de 1976 por la que se nombra Subdirector general de Política Comercial Bilateral al Técnico Comercial del Estado ilustrísimo señor don Luis Alcaide de la Rosa.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid