Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 31 de enero de 2018.
Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Barcelona don Vicente Pons Llacer.
Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Augusto Olarte Madero, registrador de la propiedad de Ocaña, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Vitoria-Gasteiz don Enrique Arana Cañedo-Argüelles.
Real Decreto 211/2018, de 6 de abril, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese de doña Annabel Marcos i Vilar como Directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.
Resolución de 5 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de febrero de 2018.
Resolución de 4 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 15 de diciembre de 2017.
Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de enero de 2018.
Real Decreto 206/2018, de 6 de abril, por el que se dispone el cese de doña Emma Navarro Aguilera como Secretaria General del Tesoro y Política Financiera.
Real Decreto 207/2018, de 6 de abril, por el que se nombra Secretario General del Tesoro y Política Financiera a don Fernando Francisco Navarrete Rojas.
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 19 de enero de 2018.
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de enero de 2018.
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Vicente Sales Zaragoza.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid