Acuerdo de 21 de julio de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve parcialmente el concurso convocado por Acuerdo de 3 de marzo de 2015, para provisión de plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto para el año 2015/2016, respecto del ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.
Acuerdo de 22 de julio de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso convocado por Acuerdo de 27 de marzo de 2015, de la Comisión Permanente, para provisión de plazas de Magistrado suplente para la Audiencia Nacional y de Juez sustituto de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, correspondientes al año judicial 2015/2016.
Real Decreto 411/2015, de 22 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa de don Josep Majo Llopart, al cumplir la edad legalmente establecida.
Orden INT/1486/2015, de 16 de julio, por la que se dispone el cese de don Agustín Castro Abad como Jefe Superior de Policía de Cataluña.
Orden INT/1487/2015, de 16 de julio, por la que se dispone el cese de don José Solano San Miguel como Jefe Superior de Policía de Canarias.
Orden INT/1488/2015, de 16 de julio, por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Asturias a don Ignacio José Díaz Salazar.
Orden INT/1489/2015, de 16 de julio, por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Canarias a don José María Moreno Moreno.
Orden INT/1490/2015, de 16 de julio, por la que se nombra Jefe Superior de Policía de Cataluña a don Sebastián Trapote Gutiérrez.
Orden IET/1491/2015, de 21 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden IET/1118/2015, de 10 de junio.
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se dispone el cese de don José Manuel Vilar Martínez como Vocal del Consejo Social.
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra Vocal del Consejo Social a don Aurelio López de Hita.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid