Acuerdo de 5 de octubre de 2010, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Elena López Negrete.
Real Decreto 1332/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Agustín Santos Maraver como Director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Real Decreto 1333/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Dámaso de Lario Ramírez como Director General de Comunicación Exterior.
Real Decreto 1334/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación a don Jaume Segura Socías.
Resolución de 2 de octubre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de junio de 2010.
Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario excedente, don José Manuel Rodríguez-Poyo Guerrero.
Resolución de 9 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Galdakao, don César García Morales.
Real Decreto 1336/2010, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire, al General de Brigada don Ignacio Azqueta Ortiz.
Real Decreto 1337/2010, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire, al General de Brigada don Santiago Guillen Sánchez.
Real Decreto 1338/2010, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don Luis Miguel Yagüe Herreros.
Real Decreto 1339/2010, de 22 de octubre, por el que se promueve al empleo de General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, al Coronel Auditor don Fernando Mayandia Fernández.
Real Decreto 1340/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Vocal Togado del Tribunal Militar Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Fernando Mayandia Fernández.
Orden EHA/2724/2010, de 15 de octubre, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden EHA/1698/2010, de 15 de junio.
Orden EHA/2725/2010, de 15 de octubre, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Orden EHA/1807/2010, de 28 de junio.
Resolución de 14 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 14 de mayo de 2007, por la que se resuelve el concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo, en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, convocado por Resolución de 19 de septiembre de 2006.
Real Decreto 1341/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Anunciación Romero González como Directora del Gabinete de la Ministra de Vivienda.
Real Decreto 1342/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas a doña Beatriz Corredor Sierra.
Orden FOM/2726/2010, de 13 de octubre, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Orden FOM/1778/2010, de 28 de junio.
Real Decreto 1344/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Julio Pérez Sanz como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración.
Real Decreto 1345/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e Inmigración a don Antonio González González.
Real Decreto 1346/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Sergio Moreno Monrové como Director del Gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno.
Real Decreto 1347/2010, de 22 de octubre, por la que se dispone el cese de doña Ángeles Puerta Oroz como Directora de Comunicación del Gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno.
Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se corrigen errores en la de 29 de septiembre de 2010, por la que se efectúa formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.
Real Decreto 1348/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ignasi Guardans Cambó como Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Real Decreto 1349/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don Carlos Cuadros Soto.
Orden CUL/2727/2010, de 7 de octubre, por la que se resuelve el concurso de méritos específico, convocado por Orden CUL/1956/2010, de 1 de julio, en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
Real Decreto 1350/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Jaume Segura Socías como Director del Gabinete de la Ministra de Sanidad y Política Social.
Real Decreto 1351/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Ana González Rodríguez como Directora del Gabinete de la Ministra de Igualdad.
Real Decreto 1352/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Secretaria de Estado de Igualdad a doña Bibiana Aído Almagro.
Real Decreto 1353/2010, de 22 de octubre, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad a don David del Campo Pérez.
Orden SPI/2728/2010, de 22 de octubre, por la que se nombra Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Igualdad a doña Ana González Rodríguez.
Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª del Carmen Méndez García.
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Rodríguez Izquierdo.
Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Fernando Navarro Antolín.
Resolución de 27 de julio de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana Maria Lauroba Pérez.
Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Jesús Zalacain Vicuña.
Resolución de 29 de julio de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Virginia Novel Marti.
Resolución de 5 de agosto de 2010, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Marina Castells Llavanera.
Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid