Real Decreto 1045/2009, de 29 de junio, por el que se confiere a Su Alteza Real don Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de toma de posesión del Presidente de la República de Panamá.
Acuerdo de 25 de junio de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado Emérito, Magistrada suplente y Juez sustituto para el año judicial 2008/2009, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y Comunidad de Madrid.
Orden de 23 de junio de 2009, por la que se destina a los Jueces nombrados por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial del 26 de mayo de 2009.
Real Decreto 1046/2009, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis Javier Gil Catalina como Embajador de España en la República de Ucrania.
Real Decreto 1047/2009, de 29 de junio, por el que se designa Embajador de España en Ucrania a don José Rodríguez Moyano.
Real Decreto 1048/2009, de 29 de junio, por el que se designa Embajador de España en la República de Armenia a don Juan Antonio March Pujol.
Real Decreto 1049/2009, de 29 de junio, por el que se designa Embajador de España en la República Popular Democrática de Corea a don Juan Bautista Leña Casas.
Orden DEF/1730/2009, de 15 de junio, por la que se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.
Orden DEF/1731/2009, de 15 de junio, por la que se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.
Real Decreto 1050/2009, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don José Ramón González García como Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Real Decreto 1051/2009, de 29 de junio, por el que se nombra Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a don José Antonio Gonzalo Angulo.
Real Decreto 1052/2009, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Jesús Manuel Gómez García como Director General de Programación Económica.
Real Decreto 1053/2009, de 29 de junio, por el que se nombra Director General de Programación Económica y Presupuestos a don Jesús Manuel Gómez García.
Real Decreto 1054/2009, de 29 de junio, por el que se nombra Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia a don Juan Antonio Gimeno Ullastres.
Resolución de 9 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se dispone el cese de don Ramón Gallego Gil, como Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Real Decreto 1055/2009, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Diego Chacón Ortiz como Secretario General Técnico del Ministerio de la Presidencia.
Real Decreto 1056/2009, de 29 de junio, por el que se nombra Secretario General Técnico del Ministerio de la Presidencia a don Fernando Flores Giménez.
Resolución de 19 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, por ingreso libre.
Resolución de 19 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, por ingreso libre.
Real Decreto 1057/2009, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de doña Marta de Andrés Novo como Secretaria General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas.
Real Decreto 1058/2009, de 29 de junio, por el que se nombra Secretaria General Técnica del Ministerio de Política Territorial a doña Marta de Andrés Novo.
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Sáez Fernández.
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Cómez Ramos.
Resolución de 8 de junio de 2009, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel García Sánchez.
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Bataller Grau.
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Josefa Mula Bru.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid