Real Decreto 1721/2008, de 17 de octubre, por el que se nombra Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.
Acuerdo de 4 de noviembre de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Marina Mas Carrillo.
Acuerdo de 4 de noviembre de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Beatriz Martínez Rodríguez.
Acuerdo de 4 de noviembre de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Beatriz Pérez Heredia.
Acuerdo de 4 de noviembre de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a doña Claudia López Peña.
Real Decreto 1839/2008, de 8 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Santiago Martínez-Caro de la Concha-Castañeda como Embajador de España en la República de Zimbabwe.
Real Decreto 1840/2008, de 8 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Santiago Martínez-Caro de la Concha-Castañeda como Embajador de España en la República de Malawi.
Real Decreto 1841/2008, de 8 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Santiago Martínez-Caro de la Concha-Castañeda como Embajador de España en la República de Zambia.
Real Decreto 1842/2008, de 8 de noviembre, por el que se designa Embajador en Misión Especial para Asuntos Energéticos a don Rafael Matos González de Careaga.
Real Decreto 1843/2008, de 8 de noviembre, por el que se designa Embajadora de España en la República de Zimbabwe a doña Pilar Fuertes Ferragut.
Orden AEC/3203/2008, de 31 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1887/2008, de 19 de junio.
Orden JUS/3204/2008, de 16 de septiembre, por la que se procede al cumplimiento de la resolución dictada en recurso A/465/08, en relación al proceso selectivo convocado por Orden JUS/2975/2006, de 15 de septiembre.
Orden FOM/3205/2008, de 31 de octubre, por la que se dispone el cese de don José María Collado González como Subdirector General de Estudios Jurídicos y Desarrollo Normativo de la Secretaría General Técnica.
Orden FOM/3206/2008, de 31 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/2734/2008, de 29 de septiembre.
Orden ARM/3207/2008, de 21 de octubre, por la que se corrige error en la Orden ARM/2882/2008, de 19 de septiembre, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Medio Rural y Agua a don Eduardo Díez Patier.
Orden PRE/3208/2008, de 30 de octubre, por la que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1897/2008, de 30 de junio.
Resolución de 31 de octubre de 2008, de la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, por la que se resuelve convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 12 de septiembre de 2008.
Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, por la que se dispone el cese de don Germán Andrés Marcos como Subdelegado del Gobierno en Soria.
Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.
Resolución de 23 de octubre de 2008, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre designación.
Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Rafael Tomás Andújar Barroso.
Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María Wamba Aguado.
Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel Mariscal Crespo.
Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Pilar Marín Mateos.
Resolución de 21 de octubre de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Yolanda Pelayo Díaz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid