Real Decreto 825/2003, de 27 de junio, por el que se nombra en propiedad a doña María del Mar Navarro Mendiluce, Magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, con sede en Valladolid.
Real Decreto 826/2003, de 27 de junio, por el que se destina a los Magistrados que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Elche/Elx, perteneciente al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de dicha localidad, don Carlos Monedero Sanmartín.
Resolución de 2 de julio de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Baena, perteneciente al Colegio Notarial de Sevilla, al Notario de dicha localidad, don Ramón Moscoso Torres.
Orden DEF/1926/2003, de 4 de julio, por la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Félix Calvo López-Alda como Subdirector General de Tipificación y Supervisión de la Dirección General de Infraestructura.
Resolución 430/38151/2003, de 4 de julio, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se dispone el nombramiento del Coronel del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Federico García Badiola como Subdirector General de Tipificación y Supervisión de la Dirección General de Infraestructura.
Resolución de 11 de junio de 2003, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso específico para la provisión de puestos de trabajo (2002 E 03).
Orden APA/1927/2003, de 30 de junio, por la que se acuerda el nombramiento de don Carlos Aranda Martín como Subdirector general de Industrialización y Comercialización Alimentaria.
Orden APA/1928/2003, de 30 de junio, por la que se acuerda el nombramiento de don Horacio García Crespo como Subdirector general de Promoción Alimentaria.
Orden APA/1929/2003, de 30 de junio, por la que se acuerda el nombramiento de doña M. Cruz Vega Álvarez como Subdirectora general de Sistemas de Calidad Diferenciada.
Resolución de 19 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifica la composición de la Comisión Permanente de Selección.
Resolución de 26 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra Personal Colaborador de la Comisión Permanente de Selección.
Resolución de 28 de junio de 2003, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, por la que se dispone el cese de don Luis Garrido Guzmán, como Subdelegado del Gobierno en Alicante.
Resolución de 30 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas".
Resolución de 30 de junio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas".
Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.
Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Abogados del Estado.
Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
Resolución de 20 de junio de 2003, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de Filología Gallega y Portuguesa del departamento de Gallego-Portugués, Francés y Lingüística a doña Goretti Sanmartín Rei.
Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Ignacio de Domingo Baguer.
Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña Sara Rico Letosa.
Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Iva Marques Lopes.
Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a D. Rubén Rebollar Rubio y D.a María Jesús Sáenz Gil de Gómez.
Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Emilio Julián Royo Vázquez.
Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Construcciones Navales del departamento de Construcciones Navales a doña María de las Mercedes del Coro Fernández Feal.
Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra catedrático de escuela universitaria del área de conocimiento de Fundamentos de Análisis Económico del departamento de Análisis Económico y Administración de Empresas a don Antonio García Lorenzo.
Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra profesora titular de universidad del área de conocimiento de Química Física del departamento de Química Física e Ingeniería Química I a doña María Victoria García Dopico.
Resolución de 25 de junio de 2003, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombran Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid