Real Decreto 110/1998, de 27 de enero, por el que se dispone que durante la ausencia del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, se encargue del despacho de su Departamento el Ministro de Administraciones Públicas.
Orden 430/38023/1998, de 26 de enero, por la que se dispone el pase a la situación de retiro del General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don Carlos García Lozano.
Orden de 2 de enero de 1998 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación (17/97).
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (L.D. 9/1997).
Resolución de 30 de diciembre de 1997, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (L.D. 15/1997).
Orden de 8 de enero de 1998 por la que se declara la pérdida de la condición de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de don José María Moreno González y don Julián Aurelio Díaz García.
Real Decreto 43/1998, de 16 de enero, por el que se nombran patronos gubernamentales del Patronato de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.
Resolución de 12 de enero de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se retrotraen al 11 de marzo de 1985 los efectos administrativos de los nombramientos de don Rafael Álvarez Benítez y quince más, como funcionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Resolución de 7 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 7 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Benifaió (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
Resolución de 7 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Dodro (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Asistente Social.
Resolución de 7 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Villena (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona), que corrige errores de la de 2 de octubre de 1997 por la que se hace público el nombramiento de tres agentes de la Policía Local.
Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Mugardos (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un administrativo de Administración General.
Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Santiso (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar administrativo de Administración General.
Resolución de 8 de enero de 1998, del Ayuntamiento de Villena (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un funcionario interino.
Resolución de 9 de enero de 1998, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra a doña Joana Fornes Vives Catedrática de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Enfermería».
Resolución de 10 de enero de 1998, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de doña M. Enriqueta Antico Daro como Profesora titular de Universidad.
Resolución de 12 de enero de 1998, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se subsana un error de la Resolución de 1 de diciembre de 1997.
Resolución de 13 de enero de 1998, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican nombramientos como Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 13 de enero de 1998, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican nombramientos como Catedráticos de Universidad.
Resolución de 14 de enero de 1998, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Antonio Pich Zardoya Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Física Teórica».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid