Resolución de 4 de junio de 1997, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se adjudica un puesto de trabajo en la Agencia Española de Cooperación Internacional, por el procedimiento de libre designación.
Orden de 19 de junio de 1997 por la que se dispone el cese de don Rafael Zapatero González, como Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Orden de 19 de junio de 1997 por la que se dispone el nombramiento de don José María Rodríguez Jordá, Consejero de Economía, Hacienda y Fomento de la Comunidad Autónoma de Aragón, como Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Orden de 23 de junio de 1997 por la que se dispone el cese de don Alfonso Cristóbal Polo como Vocal asesor jurídico-laboral del suprimido Gabinete Técnico de la Secretaría General de Comunicaciones.
Orden de 6 de junio de 1997 por la que se clasifica a don Juan Pastilla Cachinero como funcionario de carrera de la Escala a extinguir de Auxiliares de la suprimida AISS.
Orden de 12 de junio de 1997 por la que se acuerda el cese de don Marcos A. Casado Martín como Vocal titular del Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios.
Orden de 12 de junio de 1997 por la que se acuerda el nombramiento de don Miguel Martínez Tomey como Vocal titular del Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios.
Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a don Miguel Ángel Delgado González Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico».
Resolución de 27 de mayo de 1997, de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a don Alejandro Balbas de la Corte Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede al cese de un Vocal del Consejo Social de la Universidad.
Resolución de 29 de mayo de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Antonio Monclus Estella Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Didáctica y Organización Escolar».
Resolución de 30 de mayo de 1997, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se procede al nombramiento de un Vocal del Consejo Social de la Universidad.
Resolución de 3 de junio de 1997, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don José Antonio Rodríguez Delgado, Catedrático de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas».
Resolución de 3 de junio de 1997, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Portugal Álvarez Catedrático del área de conocimiento de «Medicina», vinculado con plaza de Jefe de Servicio de Medicina Interna en el Hospital Universitario «Gregorio Marañón», de Madrid, y su área asistencial.
Resolución de 3 de junio de 1997, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Luis Manuel Gómez Henríquez, Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores».
Resolución de 10 de junio de 1997, de la Universidad del País Vasco por la que se nombran Catedráticos de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 29 de marzo de 1996.
Resolución de 11 de junio de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Griega», a don Francisco Aura Jorro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid