Real Decreto 906/1987, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don José Antonio de Yturriaga Barberán como Embajador de España en la República del Irak, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 907/1987, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don Luis Jordana de Pozas Fuentes como Embajador de España en Irlanda, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 908/1987, de 10 de julio, por el que se designa Embajador de España en Irlanda a don José Antonio de Yturriaga Barberán.
Resolución de 6 de julio de 1987, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se resuelve el concurso de Secretarios de Magistraturas de Trabajo.
Orden 721/38587/1987, de 8 de julio, por la que se nombra Jefe adjunto de la Intervención General de la Defensa al General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa (rama de la Armada), don Julio Vecino García.
Orden 721/38588/1987, de 9 de julio, por la que se nombra Jefe de la Sección de Intendencia de la Dirección de Apoyo al Personal del Mando Superior de Apoyo Logístico al General Intendente del Ejército de Tierra don Federico Navarro Sanz.
Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se nombra a don Víctor Marqués Tenas como Subdirector general de Aplicaciones de Costes de Personal Activo y Pasivo, nivel 30.
Resolución de 17 de junio de 1987, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se destina a Suboficiales del citado Cuerpo a vacantes de reserva activa.
Real Decreto 909/1987, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don Joan Romero González como Secretario general técnico del Ministerio de Educación y Ciencia.
Real Decreto 910/1987, de 10 de julio, por el que se nombra Secretario general técnico del Ministerio de Educación y Ciencia a don Enrique Guerrero Salom.
Orden de 9 de julio de 1987 por la que se hace pública la relación definitiva de adjudicación de destinos en el concurso de traslados para proveer puestos por funcionarios de los Cuerpos o Escalas del grupo D.
Orden de 10 de julio de 1987 por la que se dispone el cese de doña Dulce Nombre de María Alarcón Alarcón como Secretaria general del Servicio de Extensión Agraria, con categoría de Subdirectora general.
Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio de 1987, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Resolución de 18 de noviembre de 1986, de la Universidad de León, por la que se dispone el nombramiento de Gerente de esta Universidad.
Resolución de 23 de junio de 1987, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Escuelas Universitarias a doña María Victoria García Gómez del área de conocimiento «Mecánica de los Medio Continuos y Teoría de Estructuras», en virtud de concurso de acceso.
Resolución de 23 de junio de 1987, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombran Profesores del Cuerpo de Titulares de dicha Universidad a los señores que se citan, en virtud de concurso de acceso.
Resolución de 23 de junio de 1987, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco Peña Blanco del área de conocimiento «Producción Animal», en virtud de concurso de acceso.
Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Francisco Abad Montes Profesor titular de esta Universidad adscrito al área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Adela María Carmen Cortina Orts como Catedrática de Universidad en el área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral y Política».
Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Teresa Echenique Elizondo, Catedrática de Universidad de Filología Española.
Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María Luisa Venegas Lagüens, Profesora titular de Universidad, adscrita al área de conocimiento «Filología Inglesa».
Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Luis Bernal González Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento «Análisis Matemático».
Resolución de 25 de junio de 1987, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Rodríguez Rubio Profesor titular de Universidad, adscrito al área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automática».
Resolución de 26 de junio de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco Javier de Lucas Martín, como Catedrático de Universidad de Filosofía del Derecho, Moral y Política.
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Ernesto Reig Martínez, como Catedrático de Universidad, de Economía Aplicada.
Resolución de 29 de junio de 1987, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Historia e Instituciones Económicas», del Departamento de Historia e Instituciones Económicas, a don Alejandro Pablo Vázquez González.
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores en diferentes áreas de conocimiento.
Resolución de 30 de junio de 1987, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Medicina» del Departamento de «Medicina» a don Luis González Villarón.
Resolución de 27 de mayo de 1987, del Ayuntamiento de Lugo, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de 11 Inspectores de Finanzas, de la Escala de Administración Especial.
Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de dos Ingenieros Técnicos, de la Escala de Administración Especial.
Resolución de 28 de mayo de 1987, de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de cinco Arquitectos, de la Escala de Administración Especial.
Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de Abertura (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de Alguacil de esta Corporación.
Resolución de 1 de junio de 1987, del Ayuntamiento de Guissona (Lérida), por la que se hace público el nombramiento de Fontanero-Electricista de esta Corporación.
Resolución de 4 de junio de 1987, de la Diputación Provincial de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento de tres Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Resolución de 4 de junio de 1987, de la Diputación Provincial de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento de cinco Técnicos de Administración General.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid