Orden de 10 de junio de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda del Coronel Honorario de Infantería don Nazario Puelles Gonzalo.
Orden de 10 de junio de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Cultura del Coronel Honorario de Caballería don Diego Muñoz García.
Orden de 10 de junio de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior y el pase a la situación de en expectativa de servicios civiles del Teniente Coronel de Ingenieros don Luis Sánchez-Urdazpal del Peral.
Orden de 10 de junio de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Coronel Honorario del Ingenieros don Braulio Echegaray Alonso.
Resolución de 31 de mayo de 1980, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de nivel Auxiliar de este Instituto.
Orden de 30 de mayo de 1980 por la que se declara jubilado forzoso por cumplir la edad reglamentaria a don César Tortuero Collada, Juez de Distrito en situación de reingresado al servicio activo.
Orden de 23 de junio de 1980 por la que se nombran Fiscales de Distrito de las Agrupaciones de Fiscalías que se indican a los funcionarios que se mencionan.
Real Decreto 1247/1980, de 23 de junio, por el que se asciende al empleo de General de División del Ejército al General de Brigada de Artillería don Julio Felíu Bordoy.
Real Decreto 1248/1980, de 23 de junio, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don Vicente Gómez Ullate.
Real Decreto 1249/1980, de 23 de junio, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don César Gimeno Piñol.
Real Decreto 1250/1980, de 23 de junio, por el que se asciende al empleo de General Subinspector Médico del Ejército al Coronel de Sanidad don Antonio Amo Galán.
Real Decreto 1251/1980, de 25 de junio, por el que se destina a la Jefatura de Ingenieros del Ejército al General de Brigada de Ingenieros don Rafael Jiménez Olea.
Real Decreto 1252/1980, de 25 de junio, por el que se nombra Jefe de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales al General de Brigada de Infantería, diplomado de Estado Mayor, don Emilio Vicente López.
Real Decreto 1253/1980, de 25 de junio, por el que se nombra Profesor principal del grupo de «Materias generales» de la ESE al General de Brigada de Infantería, diplomado en Estado Mayor, don Jesús Fernández Lamuño.
Real Decreto 1254/1980, de 25 de junio, por el que se nombra Profesor principal del ALEMI (CESEDEN) al General de Brigada de Infantería, diplomado en Estado Mayor, don Juan García Siso.
Orden de 19 de junio de 1980 por la que se nombra funcionarios de carrera del Consorcio de Compensación de Seguros a los aspirantes que han superado las pruebas para cubrir seis plazas de Administrativos de la plantilla del Organismo.
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado del Policía primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Cayo Herranz San Vicente.
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado por inutilidad física del Policía del Cuerpo de la Policía Nacional don Francisco Bahamontes Martín.
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se dispone el pase a situación de retirado, del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Orden de 22 de mayo de 1980 por la que se dispone el acoplamiento del Profesorado numerario del Instituto Nacional de Bachillerato mixto número 2 «Alexandre Bóveda», de Vigo (Pontevedra).
Orden de 31 de mayo de 1980 por la que se nombran Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que han superado las fases de la oposición libre convocada por Orden de 19 de febrero de 1979.
Orden de 20 de junio de 1980 por la que se dispone el cese de don Leandro Encabo Heredero como Subdirector general de Personal del Departamento.
Orden de 20 de junio de 1980 por la que se dispone el nombramiento de don Enrique Belda Parra como Subdirector general de Personal del Departamento.
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se nombra a don Antonio Navarrete Guijosa Profesor agregado de «Química inorgánica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se nombra a don José Jesús Vicente Soler Profesor agregado de «Química inorgánica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia.
Resolución de 26 de mayo de 1980, de la Universidad de Murcia, por la que se hacen públicos los nombramientos de dos funcionarios administrativos de carrera de dicho Organismo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid