Resolución 430/38182/2018, de 23 de julio, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, don Moisés Manuel Fernández Álvaro, como Subdirector General de Coordinación y Planes, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas".
Resolución 430/38183/2018, de 23 de julio, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se nombra Subdirector General de Sistemas Aeronáuticos del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", al General de División del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire don Moisés Manuel Fernández Álvaro.
Resolución 430/38184/2018, de 23 de julio, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se nombra Subdirector General de Planificación, Tecnología e Innovación de la Dirección General de Armamento y Material, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra don José Luis Murga Martínez.
Resolución 430/38185/2018, de 23 de julio, de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se nombra Subdirector General de Coordinación y Planes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas", al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Julio Ayuso Miguel.
Resolución de 13 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes.
Resolución de 13 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en el exterior a funcionarios docentes.
Resolución de 20 de julio de 2018, de la Subsecretaria, por la que se resuelve el concurso especifico convocado por Resolución de 5 de abril de 2018.
Resolución de 28 de junio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por la que se dispone el cese de don Luis Miguel Cárcel Cárcel como Subdelegado del Gobierno en Palencia.
Resolución de 24 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se dispone el cese de don Miguel Ángel Morcuende Hurtado como Director Insular de la Administración General del Estado en La Palma.
Resolución de 13 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente el concurso específico, convocado por Resolución de 5 de abril de 2018, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Resolución TSF/1766/2018, de 19 de julio, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, por la que se resuelve el concurso general para la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocado por Resolución TSF/854/2018, de 24 de abril.
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Pablo González Tornel.
Resolución de 3 de julio de 2018, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Gerard Anthony Ryan.
Resolución de 4 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Cristina López Duarte.
Resolución de 4 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Rodríguez Díaz.
Resolución de 4 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Ramiro Varela Arias.
Resolución de 4 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Eduardo Vicente Dopico Rodríguez.
Resolución de 4 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Virginia Selgas Buznego.
Resolución de 5 de julio de 2018, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Andrea Martínez Noya.
Resolución de 5 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Juan García Bacete.
Resolución de 6 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José María Peñalver Vilar.
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Galindo Honrubia.
Resolución de 9 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jacinto Balaguer Coll.
Resolución de 10 de julio de 2018, de la Universidad Jaume I, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Alfonso Roberto Barrós Loscertales.
Resolución de 12 de julio de 2018, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Juan Barba González.
Resolución de 17 de julio de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Lou Bonafonte.
Resolución de 18 de julio de 2018, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Vidal Ibáñez.
Resolución de 19 de julio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Carlos Nicolás Rodríguez.
Resolución de 19 de julio de 2018, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Manuel Simón Rubio.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid