Acuerdo de 26 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que, en ejecución de sentencia, se reintegra al Magistrado don Agustín Vigo Morancho a la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, orden civil.
Acuerdo de 19 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adscribe a la Magistrada doña Sonia Losada Jaén, a la Audiencia Provincial de Girona.
Acuerdo de 26 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que, en ejecución de sentencia, se adscribe a la Magistrada doña Myriam Sambola Cabrer, a la Audiencia Provincial de Barcelona.
Acuerdo de 19 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Juan Montero Aroca.
Acuerdo de 19 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Guillermina Yanguas Montero.
Acuerdo de 19 de julio de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Pedro Joaquín Herrera Puentes.
Orden EHA/2175/2011, de 22 de julio, por la que se dispone el cese de don Jorge Ramírez López como Delegado de Economía y Hacienda en Melilla.
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Dolores Belén Martínez Cutillas como Subdirectora General de Planificación, Estadística y Coordinación en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
Orden EHA/2176/2011, de 26 de julio, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales miembros del Consejo para la Defensa del Contribuyente.
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Planificación, Estadística y Coordinación en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales a don José María Díez de los Ríos Asensio.
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, segunda categoría a la Policía alumna doña Ruth Solano Cubas.
Orden FOM/2177/2011, de 21 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/1624/2011, de 6 de junio.
Orden EDU/2178/2011, de 18 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden EDU/1051/2010, de 22 de abril.
Orden TIN/2179/2011, de 22 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TIN/1812/2011, de 13 de junio.
Orden TAP/2180/2011, de 14 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden TAP/1451/2011, de 19 de mayo.
Resolución de 14 de julio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Santiago Hierro Anibarro.
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Catedrático Universidad a don Carlos Enrique Palau Salvador.
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Samuel Morillas Gómez.
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Sergio Gallardo Bermell.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid