Real Decreto 55/2011, de 14 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa al cumplir la edad legalmente establecida de don Manuel Sáez Parga, en situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Real Decreto 192/2011, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan Fernández Trigo como Embajador de España en la República de Haití.
Real Decreto 193/2011, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel Cortizo Nieto como Embajador de España en la República del Paraguay.
Real Decreto 194/2011, de 18 de febrero, por el que se designa Embajador de España en la República de Palaos a don Jorge Manuel Domecq Fernández de Bobadilla.
Real Decreto 195/2011, de 18 de febrero, por el que se designa Embajador de España en la República Popular Democrática de Corea a don Luis Arias Romero.
Real Decreto 196/2011, de 18 de febrero, por el que se designa Embajador de España en la República del Paraguay a don Juan Fernández Trigo.
Orden AEC/327/2011, de 9 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/3219/2010, de 9 de diciembre.
Real Decreto 197/2011, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese de don Gonzalo Fernández Rodríguez como Director General de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado.
Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María Inmaculada Vela Sastre como Delegada Central de Grandes Contribuyentes.
Real Decreto 198/2011, de 18 de febrero, por el que se nombra Directora General de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado a doña María Inmaculada Vela Sastre.
Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado Central de Grandes Contribuyentes a don Ángel Mariano Serrano Gutiérrez.
Real Decreto 199/2011, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Mercedes Chacón Delgado como Directora General de Formación y Orientación Universitaria.
Real Decreto 200/2011, de 18 de febrero, por el que se nombra Directora General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios a doña Mercedes Chacón Delgado.
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de acceso libre, del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 4 de octubre de 2010.
Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Inmaculada López García.
Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Elena Méndez García de Paredes.
Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Francisco Benítez Ortuzar.
Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Rafael Pedrajas Cabrera.
Resolución de 9 de febrero de 2011, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombran funcionarios de cuerpos docentes universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid