Real Decreto 1648/2004, de 9 de julio, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de León a don Manuel García Prada.
Acuerdo de 6 de julio de 2004, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don José Antonio Choclan Montalvo.
Resolución de 25 de junio de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Totana, don Felipe Ochoa del Campo, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 26 de junio de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Puçol, don Virgilio Luis Ruiz Martínez, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 29 de junio de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Cartagena, don Gabriel Bermúdez Castillo, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden EHA/2393/2004, de 13 de julio, por la que se acuerda el cese como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros de doña Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca.
Orden EHA/2394/2004, de 13 de julio, por la que se nombra Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Juan Pablo Olmo.
Orden INT/2395/2004, de 8 de julio, por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirección General con motivo de la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
Resolución de 8 de julio de 2004, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se adecuan los nombramientos de los titulares de las unidades con nivel orgánico de Subdirección General con motivo de la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
Orden FOM/2396/2004, de 2 de julio, por la que se dispone el cese de don Manuel González Gómez como Subdirector General de Tecnologías y Sistemas de Información de la Dirección General de Programación Económica.
Orden FOM/2397/2004, de 6 de julio, por la que se dispone el cese de don Manuel García Pérez como Subdirector General de Producción Cartográfica del Instituto Geográfico Nacional.
Resolución de 9 de julio de 2004, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se resuelve convocatoria pública de puestos de trabajo en el Departamento, por el procedimiento de libre designación.
Orden ITC/2398/2004, de 12 de julio, por la que se resuelve parcialmente el concurso específico CIE4/04, para la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.
Orden APU/2399/2004, de 8 de julio, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 26 de mayo de 2004, por la que se anunciaron para su cobertura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos de trabajo.
Resolución de 30 de junio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Montes por el sistema de promoción interna.
Resolución de 30 de junio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, por el sistema de promoción interna.
Resolución de 30 de junio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, por el sistema general de acceso libre.
Resolución de 30 de junio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad por el sistema previsto en el artículo 49.Dos.7 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
Resolución de 30 de junio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral, por el sistema previsto en el artículo 49.Dos.7 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
Resolución de 30 de junio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Hacienda por el sistema previsto en el artículo 49.Dos.7 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
Resolución de 6 de julio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se reconocen determinados efectos retroactivos al nombramiento como funcionarias de carrera del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado de doña María Ángeles Meseguer Vivo y doña María Elvira Pérez Llamazares.
Resolución de 13 de julio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, por el sistema general de acceso libre.
Resolución de 13 de julio de 2004, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, por el sistema general de acceso libre.
Orden VIV/2400/2004, de 7 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden VIV/2203/2004, de 24 de junio, por la que se resuelve parcialmente convocatoria pública de varios puestos de trabajo en el Departamento, por el sistema de libre designación.
Resolución de 29 de junio de 2004, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Margarita Lorenzo Balado Catedrática de Universidad.
Resolución de 30 de junio de 2004, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores universitarios.
Resolución de 2 de julio de 2004, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 5 de julio de 2004, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra a doña María Isabel Arnaldos Sanabria, Profesora Titular de Universidad.
Resolución de 8 de julio de 2004, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se nombra a don Jorge Pericás Beltrán Catedrático de Escuela Universitaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid