Real Decreto 1959/1999, de 17 de diciembre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don Francisco Marín Castán.
Real Decreto 1960/1999, de 17 de diciembre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don Juan Saavedra Ruiz.
Real Decreto 1961/1999, de 17 de diciembre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don Julián Artemio Sánchez Melgar.
Real Decreto 1962/1999, de 17 de diciembre, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don Francisco Trujillo Mamely.
Acuerdo de 27 de diciembre de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial 1999/2000, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Navarra.
Acuerdo de 27 de diciembre de 1999, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Manuela de la Torre Robles.
Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se reingresa en la Carrera Fiscal a don Manuel Morán González.
Orden de 22 de diciembre de 1999 por la que se resuelve parcialmente convocatoria pública para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en el Ministerio de Justicia.
Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que en cumplimiento de sentencias se rectifican las Resoluciones de 29 de julio y de 30 de octubre de 1998, que hicieron públicas las relaciones definitivas de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno restringido y el nombramiento como funcionarios del citado cuerpo.
Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de 13 de octubre de 1999, por la que en cumplimiento de sentencias, se rectifican las Resoluciones de 29 de julio y de 30 de octubre de 1998, que hicieron públicas las relaciones definitivas de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno restringido, y el nombramiento como funcionarios del citado Cuerpo.
Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de 17 de diciembre, que hizo pública la relación de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y se les nombraba funcionarios.
Orden de 10 de enero de 2000 por la que se acuerda el cese como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros de don Rafael Mínguez Prieto.
Orden de 10 de enero de 2000 por la que se nombra Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don José María Méndez Álvarez-Cedrón.
Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (LD 8/99).
Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el sistema de libre designación.
Orden de 23 de diciembre de 1999 por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
Orden de 16 de diciembre de 1999 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a don José María Bernal Ríos, seleccionado en el procedimiento selectivo, convocado por Orden de 27 de febrero de 1996, de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Illes Balears.
Orden de 16 de diciembre de 1999 por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos, convocados por Orden de 7 de abril de 1998, de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de las Illes Balears.
Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se adscribe con carácter definitivo a determinados Institutos de Educación Secundaria al profesorado afectado por el traslado de enseñanzas de Formación Profesional a que se refiere la Orden de 3 de diciembre de 1999.
Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, por la que se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo vacante en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, convocado a libre designación por Resolución de 28 de octubre de 1999.
Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 9/99, convocado por Orden de 20 de octubre de 1999.
Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 11/99 convocado por Orden de 20 de octubre de 1999.
Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso 10/99 convocado por Orden de 20 de octubre de 1999.
Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de Agentes de Investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera, a extinguir.
Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.
Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional Veterinario.
Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares de Laboratorio de los organismos autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas.
Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección Archivos).
Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia firme, dictada con fecha 14 de septiembre de 1999, por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el recurso contencioso-administrativo número 664/95-A, interpuesto por don Luis Pastor Loscertales.
Resolución de 15 de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Albolote (Granada), por la que se hace público el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.
Resolución de 15 de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico Medio en Informática.
Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Administración General.
Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de un Subalterno.
Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un Notificador-Cobrador.
Resolución de 10 de diciembre de 1999, de la Universidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad.
Resolución de 17 de diciembre de 1999, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Química Física", Departamento de Química Física, a don José Felipe Bello Estévez.
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a doña Ana María Graña Rodríguez Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Química Física", del Departamento de Química Física y Química Orgánica.
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a don Enrique Paz Domonte Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Ingeniería de Sistemas y Automática", del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid