Real Cédula de 3 de octubre de 1997 por la que se nombra Rector del Real Colegio Inglés de Valladolid al Revdmo. Canon. Peter Dooling.
Real cédula de 3 de octubre de 1997 por la que se nombra Rector del Real Colegio de Escoceses de Salamanca, al Reverendo Denis E. Carlin.
Orden de 8 de octubre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de doña María del Carmen del Valle Carballeira como Vocal Asesor Económico en el Gabinete Técnico del Subsecretario.
Orden de 8 de octubre de 1997 por la que se dispone el nombramiento de don Víctor Manuel Delgado de Alba como Vocal Asesor en el Gabinete Técnico del Subsecretario.
Orden de 16 de octubre de 1997 por la que se dispone el cese de los miembros de la Comisión del Circo y se nombran Consejeros del Consejo del Circo.
Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se resuelve el concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Empleo).
Orden de 23 de octubre de 1997 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se integran en la subescala de Secretaría-Intervención funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter nacional, procedentes del extinguido Cuerpo de Secretarios de tercera categoría y de la Escala de Secretarios de Ayuntamiento a extinguir.
Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Nules (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de dos Policías Locales.
Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Ondara (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 2 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Teulada (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de tres Guardias de la Policía Local y una de Auxiliar de Administración General.
Resolución de 3 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de dos Conserjes y un Arquitecto.
Resolución de 6 de octubre de 1997, del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 1 de octubre de 1997, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a don Francisco González Luis Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de Filología Latina.
Resolución de 3 de octubre de 1997, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos del Departamento de Psicología a don Miguel Ángel Simón López.
Resolución de 3 de octubre de 1997, del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 6 de octubre de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de Filología Latina a doña Carmen Puche López.
Resolución de 7 de octubre de 1997, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de Filología Inglesa, a doña Cynthia Giambruno Day.
Resolución de 10 de octubre de 1997, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña María Pilar Pozo Serrano Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don José Ignacio Cruz Orozco Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación.
Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don José Francisco Blasco Lahoz Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Josep Ballester Roca Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Didáctica de la Lengua y la Literatura.
Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña Gemma Desamparados Lluch Crespo Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Filología Catalana.
Resolución de 13 de octubre de 1997, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan Carlos Igual García Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de Bioquímica y Biología Celular.
Corrección de erratas de la Resolución de 7 de julio de 1997, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores de esta Universidad, en los cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid