La reorganización del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 20), y, como consecuencia de ello, el establecimiento de nuevas líneas de actuación del organismo hacen necesaria una adaptación y renovación de sus órganos de asistencia y asesoramiento, regulados por la Orden de 11 de enero de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 26). A tal efecto se ha dispuesto por Orden de 10 de septiembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 18) que la Comisión del Circo pase a denominarse Consejo del Circo modificándose, al propio tiempo, la composición de dicho órgano. Por consiguiente, a propuesta del Director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en uso de las facultades que tengo conferidas, vengo en disponer:
Primero.-El cese de todos los miembros de la extinguida Comisión del Circo, nombrados por Orden de 26 de septiembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 30).
Segundo.-El nombramiento como Consejeros del Consejo del Circo de don Emilio Zapatero Villalonga, don José María González Villa, don Pedro Rocamora García-Valls, don Emilio Aragón Bermúdez, don Lorenzo López Sancho, don José León García, don José Villa del Río y don Alberto Agudín Carrillo.
Lo que comunico a V. E. y a VV. II. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 16 de octubre de 1997.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid