Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 12 de diciembre de 1996 por la que se dispone la pérdida de la condición de funcionario de don Salvador Castelló Aparici.
Orden de 27 de noviembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Gregorio Anta Rodríguez como Subdirector General de Formación Profesional Reglada, Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa.
Orden de 28 de noviembre de 1996 por la que se dispone el cese de don José Borrell Andrés como Subdirector general de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo.
Orden de 30 de noviembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Francisco Javier García-Velasco García como Subdirector general de Enseñanzas Artísticas, Dirección General de Centros Educativos.
Resolución de 16 de diciembre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de la convocatoria por el procedimiento de libre designación correspondiente a la Orden de 29 de octubre de 1996.
Resolución de 30 de diciembre, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se nombra a don Antonio Pérez Rodríguez como Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas.
Orden de 18 de diciembre de 1996 por la que se resuelve la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo anunciada por Orden de 28 de octubre de 1996.
Orden de 16 de diciembre de 1996 por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don Rafael Cavestany y Cantos-Figuerola como Consejero de Agricultura en la Consejería de Agricultura, en Reino unido (Londres).
Orden de 30 de diciembre de 1996 por la que se dispone el cese de don Horacio Ferrer Rodríguez como Subdirector general de la Oficialía Mayor.
Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, por promoción interna.
Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, mediante proceso específico de promoción interna, en el Instituto Nacional de Empleo de la Escala Administrativa de organismos autónomos.
Resolución de 9 de diciembre de 1996, del consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Química Analítica» del Departamento de Química Analítica a doña Elena González Soto.
Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores universitarios.
Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 13 de diciembre de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia dictada por la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso número 347/1995, promovido por don Miguel Falomir Faus.
Resolución de 17 de diciembre de 1996, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se nombra a don Daniel Borrajo Millán, como Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».
Resolución de 18 de diciembre de 1996, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular de Universidad (a-835), en el área de conocimiento de «Filología alemana» a doña Irene Prüfer Leske.
Resolución de 19 de diciembre de 1996, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad y Profesor titular de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 1995.
Resolución de 20 de diciembre de 1996, de la Universidad de La Rioja, por la que se resuelve el concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid