Orden de 14 de octubre de 1996 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de libre designación, para la provisión de puestos de trabajo en este Departamento.
Real Decreto 2252/1996, de 18 de octubre, por el que se nombra Director general de Armamento y Material a don Pascual Pery Paredes.
Real Decreto 2270/1996, de 18 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Jaime Fons Ferrer.
Real Decreto 2271/1996, de 18 de octubre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don José Pardos Aldea.
Real Decreto 2253/1996, de 18 de octubre, por el que se dispone el cese de don Pedro Anatael Meneses Roque como Director general de la Marina Mercante.
Real Decreto 2254/1996, de 18 de octubre, por el que se nombra Director general de la Marina Mercante a Don Fernando Casas Blanco.
Resolución de 21 de octubre de 1996, de la Subsecretaría, por la que se se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se dispone el cese de Don José Luis González-Haba González como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES).
Orden de 1 de octubre de 1996 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del Departamento para su provisión, por el sistema de libre designación, de 29 de julio de 1996.
Resolución de 26 de septiembre de 1996, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad a la adjudicación, por la Diputación Provincial de Lleida, del puesto de Oficial Mayor, clase primera, por el sistema de libre designación.
Resolución de 7 de octubre de 1996, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se integran en la Subescala de Secretaría-Intervención funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter nacional, procedentes del extinguido Cuerpo de Secretarios de tercera categoría.
Resolución de 23 de septiembre del 1996, del Ayuntamiento de Betxí (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de dos Policías Locales.
Resolución de 23 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios interinos.
Resolución de 24 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Cogollos de Guadix (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 25 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Alberic (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de tres Guardias de la Policía Local y se adjudican varias plazas de personal laboral.
Resolución de 25 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), por la que se hace público el nombramiento de varios Policías Locales.
Resolución de 25 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Resolución de 25 de septiembre de 1996, del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de un Operario de limpieza.
Resolución de 1 de octubre de 1996, del Ayuntamiento de Utiel (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Policías Locales.
Resolución de 12 de septiembre de 1996, de la Universidad de Lleida, por la que se rectifica la de 19 de julio de 1996, por la que se nombra a Doña María Inmaculada Lores Otzet Profesora titular de Universidad.
Resolución de 24 de septiembre de 1996 de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrática de la Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Química Inorgánica» (Lugo) del Departamento de Química Inorgánica a Doña Esther Gómez Fornesa.
Resolución de 25 de septiembre de 1996, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal (Lugo) del Departamento de Ingeniería Agroforestal y producción vegetal a Don Manuel guaita Fernández.
Resolución de 26 septiembre de 1996, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de «Economía Aplicada» a doña María de la O Pinillos García.
Resolución de 30 de septiembre de 1996, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a Don Francisco Javier Higes Rolando Profesor titular de Universidad.
Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Miguel Albertos Puebla Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Geografía Humana».
Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso a Doña Ana Cristina Urquidi Martín Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 8 de octubre de 1996, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a Don Prudencio Muñiz Rodríguez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 10 de octubre de 1996, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don Miguel Martínez López Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid