Orden de 5 de junio de 1995 por la que se asciende a Ministro plenipotenciario de tercera clase a don Javier Garrigues Flórez.
Orden de 6 de junio de 1995 por la que se hace pública la resolución parcial de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Orden de 9 de junio de 1995 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Resolución de 12 de junio de 1995, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se nombran Médicos Forenses a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 3 de septiembre de 1993.
Orden 432/38625/1995, de 7 de junio, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación.
Resolución de 9 de junio de 1995, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (L. D. 5/95).
Resolución de 9 de junio de 1995, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación parcial de los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación (L. D. 4/95).
Resolución de 7 de junio de 1995, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 8 de junio de 1995, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo, provisto por el procedimiento de libre designación, en la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas.
Orden de 7 de junio de 1995 por la que se dispone el nombramiento de don Alejandrino Gallego Rodríguez como Vocal del Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
Orden de 7 de junio de 1995 por la que se dispone el cese de don José María Bas Adam como Vocal del Consejo del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.
Orden de 14 de junio de 1995 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de puestos de trabajo del departamento para su provisión por el sistema de libre designación.
Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se acuerda el nombramiento de don Antonio Ramiro Sánchez como Inspector general de Servicios en la Inspección General de Servicios de la Administración Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas.
Orden de 30 de mayo de 1995 por la que se acuerda el nombramiento de doña Rosa M. de las Heras Cuevas como Inspectora general de Servicios en la Inspección General de Servicios de la Administración Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas.
Resolución de 6 de junio de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se reconoce la especialidad de Administración Tributaria a diversos funcionarios del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.
Resolución de 7 de junio de 1995, de la Agencia de Protección de Datos, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 17 de mayo de 1995, del Ayuntamiento de Villa del Prado (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía Local.
Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento de Alcacer (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos Policías Locales.
Resolución de 18 de mayo de 1995, del Ayuntamiento de Monóvar (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.
Resolución de 22 de mayo de 1995, del Ayuntamiento de Cocentaina (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento de Santa Margarida I els Monjos (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
Resolución de 23 de mayo de 1995, del Ayuntamiento de Villena (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de un Analista programador.
Resolución de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento de Colunga (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 24 de mayo de 1995, del Ayuntamiento de Enguera (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local.
Resolución de 6 de mayo de 1995, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Gorka Jagoba Palacio Arko, en el área de conocimiento «Periodismo», cuya plaza fue convocada por Resolución de 7 de febrero de 1994.
Resolución de 18 de mayo de 1995, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Carlos Bienes Pesqui de Gemini Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Construcciones Navales».
Resolución de 18 de mayo de 1995, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Rafael Pérez Jiménez Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».
Resolución de 23 de mayo de 1995, de la Universidad Jaume I, de Castellón, por la que se nombra, en virtud de concurso público, a doña Ana María Fuertes Eugenio Catedrática de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Guillermo García-Blairsy reina Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Biología Vegetal».
Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Carmen Yolanda Arencibia Santana Catedrática de Universidad del área de conocimiento «Filología Española».
Resolución de 24 de mayo de 1995, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Alberto de Salazar Viñas, Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid