Orden 421/38951/1988, de 14 de noviembre, por la que se nombra General Jefe del Mando de Material del Ejército del Aire al Teniente General don Emilio Recuenco Caraballo.
Orden 421/38952/1988, de 14 de noviembre, por la que se nombra General Segundo Jefe del Mando de Material del Ejército del Aire al General de División don Antonio Espinosa Paredes.
Orden de 29 de octubre de 1988 por la que se nombra a don Angel Cabanas Colón como Subdirector general de Gestión Económica en el Parque Móvil Ministerial.
Orden de 7 de noviembre de 1988 por la que sé nombra a don Juan Lesmes García como Subdirector general en la Secretaría General de la Junta Superior de Precios.
Orden de 9 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cese de don José Fernando Pampín Vázquez como Subdirector general de Educación Permanente de la Dirección General de Promoción Educativa.
Orden de 9 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Armando Javier Ibáñez Aramayo como Subdirector general de Educación Compensatoria de la Dirección General de Promoción Educativa.
Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se nombra a don José María Luzón Nogué Director del Museo Arqueológico Nacional.
Orden de 15 de noviembre de 1988 por la que se nombra a don Antonio José Mas-Guindal Lafarga Subdirector general del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la que se hace público el resultado del concurso libre para la provisión de vacantes de personal sanitario en Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Orden de 14 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cese de don José María Aznar Argumosa como Subdirector general de la Inspección de Servicios del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Orden de 27 de julio de 1988 por la que se nombra a don Juan Manuel Duque Gómez Subdirector general para la Prevención de la Marginación Infantil y Juvenil en la Dirección General de Protección Jurídica del Menor.
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don José Luis Calvo González Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Fundamentos de Análisis Económico».
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Jorge Jaumandreu Balanzo Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Fundamentos de Análisis Económico».
Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Antonio Corral Iñigo Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Psicología Evolutiva y de la Educación».
Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña María del Carmen Muguruza Cañas Profesora titular de Universidad, área de conocimiento «Análisis Geográfico Regional».
Resolución de 1 de noviembre de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria de dicha Universidad a doña Mercedes Vella Ramírez, del área de conocimiento de «Filología Inglesa», en virtud de concurso.
Resolución de 1 de noviembre de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria de dicha Universidad a don José Manuel Muñoz Muñoz, del área de conocimiento de «Filología Inglesa», en virtud de concurso.
Resolución de 3 de noviembre de 1988, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 10 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos de Administración General.
Resolución de 20 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Arnuero (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 21 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Municipal.
Resolución de 21 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Encargado del Servicio Municipal de Aguas Potables y un Administrativo de Administración General.
Resolución de 22 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Alquería de la Condesa (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Municipal.
Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de nueve Guardias de la Policía Municipal.
Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de La Pola de Gordón (León), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar administrativo.
Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 28 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Torrejoncillo (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de la Policía Municipal.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid