Real Decreto 1363/1988, de 11 de noviembre, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Estado Mayor General del Ejército del Aire al General de División don Emilio Recuenco Caraballo.
Real Decreto 1364/1988, de 11 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Estado Mayor General del Ejército del Aire al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Antonio Espinosa Paredes.
Real Decreto 1365/1988, de 11 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel don Alfonso del Río y Sánchez del Villar.
Real Decreto 1366/1988, de 11 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, al Coronel don Valerio Delgado Pinto.
Real Decreto 1367/1988, de 11 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General Subinspector Médico del Ejército de Tierra al Coronel Médico don Francisco González de la Vega.
Real Decreto 1368/1988, de 11 de noviembre, por el que se promueve al empleo de General Subinspector Médico del Ejército de Tierra al Coronel Médico don Joaquín Azpeitia Montero.
Orden 421/38949/1988, de 11 de noviembre, por la que se nombra Jefe de la Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa y Presidente de la Junta Regional de Contratación de la Primera Región Militar, Región Militar Centro, al General Intendente del Ejército de Tierra don Federico Navarro Sanz.
Orden 421/38950/1988, de 11 de noviembre, por la que se nombra Jefe de la Sección de Intendencia de la Dirección de Apoyo al Personal del Mando Superior de Apoyo Logístico al General Intendente del Ejército de Tierra don José Barutell Farinos.
Orden de 7 de noviembre de 1988 por la que se nombra a don José Luis Martín Rodríguez como Secretario general de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Corrección de erratas de la Orden de 28 de septiembre de 1988 por la que se resuelve concurso de traslados de la de 8 de julio para la provisión de puestos de trabajo vacantes en este Departamento.
Orden de 9 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Mariano Jabonero Blanco como Director provincial de Educación y Ciencia en Toledo.
Orden de 4 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cese de diferentes Subdirectores generales de este Departamento.
Orden de 4 de noviembre de 1988 por la que se dispone el nombramiento de diferentes Subdirectores generales de este Departamento.
Resolución de 8 de noviembre de 1988, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se rectifican los errores de hecho padecidos en la puntuación definitiva del Escalafón de Funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter nacional, de la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior.
Resolución de 25 de octubre de 1988, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Encamación Alejandre Duran, del área de conocimiento de «Genética», en virtud de concurso.
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Rosario García Morales Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal».
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Ana María Leyva García Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Enfermería».
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de Granada, por ¡a que se nombra a don Antonio Luis Cardenete Espinosa Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Química Física.
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Jorge Luis González Calvin Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Medicina».
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Conde Ayala Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal».
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel Gurpegui Fernández de Legaría Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Psiquiatría».
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Lirola Térrez Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Algebra».
Resolución de 27 de octubre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Rosendo Ruiz Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Geometría y Topología».
Resolución de 2 de noviembre de 1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal» a don José Luis Mario Pastor Pradillo.
Resolución de 19 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Segovia, por la que se hace público el nombramiento de dos funcionarios de carrera y tres laborales.
Resolución de 20 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Costada (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía Municipal.
Resolución de 20 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote), por la que se hace público el nombramiento de cinco funcionarios (un Arquitecto Técnico y otros).
Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento de Encargado de la Biblioteca Pública Municipal.
Resolución de 24 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Teulada (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de tres Auxiliares Administrativos y un Conserje de Escuelas y Polideportivo Municipal.
Resolución de 25 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Rascafría (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios (un Policía municipal y otros).
Resolución de 27 de octubre de 1988, del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Encargado de Obras y Servicios Municipales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid