Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se resuelve el concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados de Paz de población superior a 7.000 habitantes.
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Ministros sobre el expediente disciplinario de separación del servicio de un funcionario del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.
Orden de 17 de noviembre de 1987 por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Nacional de Agentes de la Administración de Justicia a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 24 de octubre de 1986.
Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se nombra a doña María Luisa Escartín González como Secretaria general, nivel 30, de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Orden de 6 de noviembre de 1987 por la que se resuelve concurso de traslados para cubrir plazas en la Diputación General de Aragón.
Corrección de erratas de la Orden de 12 de noviembre de 1987 por la que se adjudican los puestos de trabajo de niveles 30 a 24 convocados por Orden de 13 de octubre de 1987.
Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
Orden de 13 de noviembre de 1987 por la que se dispone el cese de don Ramón Cercos Bolaños como Secretario general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Resolución de 26 de octubre de 1987, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a doña María Cecilia Valero Revenga Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de «Algebra».
Resolución de 28 de octubre de 1987, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se corrigen errores en la de 8 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 197, de 18 de agosto), sobre nombramiento de Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
Resolución de 5 de noviembre de 1987, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios docentes de carrera de Cuerpos docentes universitarios.
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Joaquín Valls Ribas en el área de conocimiento «Física Aplicada» de dicha Universidad.
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a doña Teresa Rovira Llobera, en el área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a doña María Paz Morillo Bosch, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada».
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Miguel Domingo Clota, en el área de conocimiento «Urbanística y Ordenación del Territorio».
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Joaquín Sabaté Bel, en el área de conocimiento «Urbanística y Ordenación del Territorio».
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Pedro Jesús Pérez García, en el área de conocimiento «Física Aplicada».
Resolución de 6 de noviembre de 1987, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a don Alfonso Soldevila Barbosa, en el área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».
Resolución de 10 de noviembre de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Ramón Durán Rivacoba Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 11 de noviembre de 1987, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Agustín Martínez de las Heras Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Periodismo».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid