Orden de 16 de enero de 1987 por la que se integra definitivamente a los funcionarios del Tribunal Central de Trabajo y Magistraturas de Trabajo en los distintos Cuerpos Nacionales de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.
Resolución de 26 de febrero de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Barcelona don Luis Félez Costea, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Resolución de 2 de marzo de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Madrid don Juan Vallet de Goytisolo, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden 721/38127/1987, de 10 de marzo, por la que se dispone el cese del General de Brigada de Artillería don Juan Pérez Crusells, como Jefe del Estado Mayor de la Capitanía General de la Tercera Región, Región Militar Levante.
Orden 721/38128/1987, de 10 de marzo, por la que se nombra Inspector del Arma de Artillería al General de División del Ejército de Tierra don José Sueiras Fernández.
Orden 721/38129/1987, de 10 de marzo, por la que se nombra Jefe de la División de Montaña «Navarra», número 5, y Gobernador militar de la Plaza de Pamplona y provincia de Navarra, al General de División del Ejército de Tierra don Antonio Vicente Martínez.
Orden 721/38190/1987, de 10 de marzo, por la que se nombra Jefe de Estado Mayor de la Capitanía General de la Tercera Región, Región Militar Levante, al General de Brigada de Infantería don Rafael Bada Requena.
Orden 721/38192/1987, de 12 de marzo, por la que se nombra Subdirector general de Planificación y Tipificación de la Dirección General de Infraestructura al General Subinspector Ingeniero de Construcción del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción don José Zamorano Nogueras.
Orden 721/38191/1987, de 12 de marzo, por la que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa, a petición propia, del General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, don Antonio Cuesta Menéndez de la Granda, cesando como Subdirector general de Obras e Instalaciones de la Dirección General de Infraestructura.
Orden de 30 de junio de 1986 por la que se acepta la renuncia del Recaudador de Hacienda de la Zona 1.ª de Logroño, don Francisco Gonzalo Bergasa, al desempeño de su cargo.
Orden de 26 de febrero de 1987 por la que se destina al Coronel de la Guardia Civil don Miguel Moyano Flores, con destino en la Plana Mayor de la Jefatura de Enseñanza (Madrid), para el Mando y Dirección del Centro de Formación del Guardia Civil, de la Guardia Civil, en Ubeda (Jaén).
Resolución de 14 de enero de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Enrique Bordes Caballero Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Composición Arquitectónica» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de enero de 1987, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, por la que se hace público el nombramiento de personal laboral.
Resolución de 20 de enero de 1987, del Ayuntamiento de Campo Real, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 18 de febrero de 1987, del Ayuntamiento de Galdakao, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamiento de Rota, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 20 de febrero de 1987, del Ayuntamiento de Rota, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 21 de febrero de 1987, del Ayuntamiento de El Vendrell, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid