Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración Civil del Estado a doña Teodora Fernández de Pinedo Sáez.
Real Decreto 2575/1980, de 1 de diciembre, por el que se dispone que el General de Brigada de Ingenieros don Julio Poveda Mena pase a la situación de reserva.
Orden de 11 de noviembre de 1980 por la que se acuerda la inclusión de don Eladio del Mazo Cabo en la relación de funcionarios que deben integrar el Cuerpo Especial de Inspectores Financieros y Tributarios.
Orden de 1 de noviembre de 1980 por la que se dispone el cese de don Lorenzo Cristóbal Ecija como Subdirector general de Régimen Jurídico de las Cooperativas.
Orden de 1 de noviembre de 1980 por la que se dispone el cese de don José Luis Gómez-Calcerrada Gascón como Subdirector general de Promoción Cooperativa.
Orden de 1 de noviembre de 1980 por la que se nombra a don Lorenzo Cristóbal Ecija Subdirector general de Régimen Jurídico y Promoción Cooperativa.
Orden de 28 de noviembre de 1980 por la que se dispone el cese de don José Manuel Fraile Soria como Director del Instituto Nacional de Formación Cooperativa.
Orden de 29 de octubre de 1980 por la que se nombra al Técnico comercial del Estado don Nicolás López López Subdirector general de Defensa de la Competencia.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid