Real Decreto 2355/1980, de 4 de noviembre, por el que se nombra Director general de Cooperación Local a don Luis Cuesta Gimeno.
Orden de 14 de octubre de 1980 por la que se resuelve el concurso para la provisión del cargo de Juez en los Juzgados de Distrito que se citan.
Orden de 27 de octubre de 1980 por la que se resuelven los concursos para provisión de puestos vacantes correspondientes al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Real Decreto 2356/1980, de 4 de noviembre, por el que se dispone el cese de don David Corbella Barrios como Director del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas.
Orden de 4 de noviembre de 1980 por la que se dispone que don Angel Fernández Pampillón, Secretario general del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas, asuma, hasta el 31 de diciembre de 1980, las funciones propias del cargo de Director del Organismo y las establecidas en el artículo 5.º, apartado 4, del Real Decreto 2183/1980, de 10 de octubre.
Resolución de 9 de octubre de 1980, de la Dirección General del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas, por la que se eleva a definitiva, con las modificaciones que se especifican, la resolución del concurso de traslados para personal de la Escala Docente del antiguo Servicio de Universidades Laborales.
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se dispone el cese de don Jaime Garicano Rojas como Subdirector general de Prestaciones y Control del Empleo del Instituto Nacional de Empleo.
Orden de 16 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Jaime Garicano Rojas Subdirector general de Promoción, Prestaciones y Control del Empleo del Instituto Nacional de Empleo.
Corrección de errores de la Orden de 25 de septiembre de 1980 por la que se resuelve concurso de traslados entre Corredores Colegiados de Comercio convocado por Orden de 1 de abril de 1980.
Real Decreto 2357/1980, de 4 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Jaime Pérez López de Santamarta en el cargo de Director general de Planificación Sanitaria.
Real Decreto 2358/1980, de 4 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Antonio Fernández-Barja García en el cargo de Delegado territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Pontevedra.
Real Decreto 2359/1980, de 4 de noviembre, por el que se nombra a don Francisco Vilardell Viñas para el cargo de Director general de Planificación Sanitaria.
Real Decreto 2360/1980, de 4 de noviembre, por el que se nombra Delegado territorial del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social en la provincia de Pontevedra a don Eliseo Sastre Serrano.
Orden de 20 de octubre de 1980 por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso de traslado en el Cuerpo de Matronas Titulares.
Orden de 22 de septiembre de 1980 por la que se nombra a don Antonio Bascones Martínez Profesor agregado de «Estomatología médica» de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid