Corrección de errores del Real Decreto 2295/1980, de 24 de octubre, por el que se nombra Director del Gabinete de Relaciones Políticas del Ministro de Asuntos Exteriores a don Jesús Martínez-Pujalte López.
Orden de 21 de octubre de 1980 por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Alfonso Aya Onsalo.
Resolución de 6 de octubre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se jubila a don Alfonso López Pujol, Secretario de Juzgado de Distrito.
Resolución de 15 de octubre de 1980, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Registradores de la Propiedad a los aspirantes del Cuerpo (números 1 al 47, inclusive).
Resolución de 17 de octubre de 1980, de la Dirección General de Justicia, por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de las Administración de Justicia de la Rama de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Real Decreto 2340/1980, de 24 de octubre, por el que se destina al Estado Mayor de la Armada al Contralmirante don Angel Luis Díaz del Río y Martínez.
Real Decreto 2341/1980, de 24 de octubre, por el que se nombra Jefe del Grupo Aeronaval de la Flota al Contralmirante don Salvador Moreno de Alborán y Reyna.
Orden de 17 de octubre de 1980 por la que se dispone el cese en el desempeño de las jefaturas de los funcionarios que se relacionan.
Orden de 13 de octubre de 1980 por la que se nombra a don Antonio Illana García Secretario general de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
Orden de 10 de octubre de 1980 por la que se aprueba la relación de funcionarios del Cuerpo Nacional Veterinario, referida a 31 de diciembre de 1979.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid