Real Decreto 1374/1980, de 7 de julio, por el que se nombra Embajador extraordinario y plenipotenciario para asistir en Tokio y en nombre del Gobierno español, a las ceremonias que se celebrarán el día 9 del presente mes de julio con motivo de las honras fúnebres en honor del excelentísimo señor Masayoshi Ohira, Primer Ministro del Gobierno japonés, a don Ignacio Camuñas Solís.
Orden de 19 de junio de 1980 por la que se nombra Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid a don Fortunato Crespo Cedrún.
Real Decreto 1375/1980, de 23 de mayo, por el que cesa como Consejero representante del capital del Estado en la «Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.», don José Calvo Sotelo Grondona.
Real Decreto 1376/1980, de 23 de mayo, por el que cesa como Consejero representante del capital del Estado en la «Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.», don José Enrique Martínez Genique.
Orden de 26 de junio de 1980 por la que se dispone cese en el cargo de Subdirector general de Presupuestos Generales del Estado, en la Dirección General de Presupuestos, don Vicente Querol Bellido.
Orden de 9 de julio de 1980 por la que se nombran Abogados del Estado y se designan aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado a los opositores que han obtenido plaza en las oposiciones convocadas por Orden de 12 de junio de 1979.
Orden de 12 de junio de 1980 por la que se resuelve el concurso de traslado entre Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Orden de 25 de junio de 1980 por la que se dispone el cese de don Gerardo Entrena Cuesta como Subdirector general de Personal del Ministerio de Agricultura.
Resolución de 1 de julio de 1980, de la Dirección General de Capacitación y Extensión Agrarias, por la que se hace público el nombramiento de un Arquitecto del Servicio de Extensión Agraria, tras haber superado las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 11 de junio de 1979.
Orden de 5 de julio de 1980 por la que se dispone el cese de don Román San Juan Rubio como Secretario general del Instituto Nacional de la Salud.
Orden de 5 de julio de 1980 por la que se nombra a don Alvaro García-Capelo Martín Secretario general del Instituto Nacional de la Salud.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid