Orden de 20 de mayo de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Trabajo del Comandante de Infantería retirado don Julio González Pugnaire.
Orden de 20 de mayo de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio de Hacienda del Comandante de Intendencia retirado don Pedro Melcón García.
Orden de 20 de mayo de 1980 por la que se dispone la baja en el destino civil que ocupa en el Ministerio del Interior del Comandante de Infantería don Gabriel López Galeas.
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se acuerda el cese de don Narciso Tejedor Alonso en el cargo de Inspector provincial de Juzgados de Distrito de Salamanca.
Orden de 24 de abril de 1980 por la que se acuerda el cese de don Alvaro Blanco Alvarez en el cargo de Inspector provincial de Juzgados de Distrito de Baleares.
Orden de 30 de abril de 1980 por la que se nombra Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Valencia a don José María Gómez García.
Orden de 30 de abril de 1980 por la que se nombra Abogado Fiscal de la Audiencia Territorial de Valladolid a don Ignacio María Gordillo Alvarez-Valdés.
Orden de 30 de abril de 1980 por la que se declara jubilado forzoso en el Cuerpo de Fiscales de Distrito a don Jesús Santacruz Velázquez.
Real Decreto 1181/1980, de 9 de junio, por el que se asciende al empleo de General de Brigada de Infantería, pasando a la situación de reserva, al Coronel de Infantería don Vicente Ibarra Berge.
Real Decreto 1182/1980, de 13 de junio, por el que se nombra Jefe de la Escuela de Mandos Superiores de la Escuela Superior del Ejército al General de División del Ejército don Juan Vicente Izquierdo.
Real Decreto 1183/1980, de 13 de junio, por el que se nombra Jefe de los Servicios de Sanidad de la 6.ª Región Militar al General Subinspector Médico del Ejército don Angel Garnacho Herrero.
Real Decreto 1184/1980, de 18 de junio, por el que se dispone el pase a la situación de reserva del Contralmirante don Miguel Durán González.
Orden de 28 de abril de 1980 por la que se rectifica el nombre de una Empresa, a la que pertenece un Oficial de la E. H. M. F. C.
Real Decreto 1185/1980, de 13 de junio, por el que se dispone el cese de don Higinio París Eguilaz como Secretario general del Consejo de Economía Nacional.
Real Decreto 1186/1980, de 13 de junio, por el que se dispone el cese de Consejeros Vocales de la Comisión Permanente del Consejo de Economía Nacional.
Real Decreto 1187/1980, de 13 de junio, por el que se dispone el cese de Consejeros del Consejo de Economía Nacional.
Real Decreto 1188/1980, de 13 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado para las Comunidades Autónomas a don Manuel Broseta Pont.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid