Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra, en virtud de .oposición entre Notarlos, a los señores que se mencionan para servir las Notarías que se citan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la que se nombra a don Juan Martínez Andrés Médico Forense del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.
Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se nombra, en virtud de oposición entre Notarios, a los señores que se mencionan para servir las Notarías que se citan.
Real Decreto 54/1980, de 10 de enero, por el que se nombra Jefe de la División de Montaña «Urgel» número 4 y Gobernador militar de la plaza y provincia de Lérida al General de División del Ejército de Tierra don Alfonso Armada Comyn.
Real Decreto 55/1980, de 15 de enero, por el que se dispone que el General Interventor del Ejército de Tierra don Francisco Santolalla Lacalle pase a la situación de Reserva.
Orden de 14 de enero de 1980 por la que se dispone cese don Eduardo Sentchordi Sánchez como Subdirector general del Tesoro en la Dirección General del Tesoro.
Orden de 14 de enero de 1980 por la que se nombra a don Francisco Luis Francés Sánchez Subdirector general del Tesoro en la Dirección General del Tesoro.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se rectifican las Resoluciones que se citan por aplicación de la Ley 46/1977 al personal del Cuerpo de Policía Armada que se menciona.
Resolución de la Dirección de la Seguridad del Estado por la que se dispone el pase a situación de retirado del Subteniente del Cuerpo de la Policía Nacional don Manuel Cendán Rivas.
Orden de 17 de diciembre de 1979 por la que se resuelve el concurso de traslados de Inspectores numerarios de Enseñanza Media del Estado.
Real Decreto 56/1980, de 11 de enero, por el que se dispone el cese como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Avila de don José Luis Ortega Cenarro .
Real Decreto 57/1980, de 11 de enero, por el que se dispone el cese como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Burgos de don Pedro Hernández Cruz.
Real Decreto 58/1980, de 11 de enero, por el que se dispone el cese como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Castellón de la Plana de don José Ramos Vizcarro.
Real Decreto 59/1980, de 11 de enero, por el que se dispone el cese como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Santander de don Manuel Aybar Gallego.
Real Decreto 60/1980, de 11 de enero. por el que se dispone el nombramiento como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Avila de don Felipe García Cordero.
Real Decreto 61/1980, de 11 de enero, por el que se dispone el nombramiento como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Burgos de don Angel Delfín Prieto Callejo.
Real Decreto 62/1980, de 11 de enero, por el que se dispone el nombramiento como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Castellón de la Plana de don Enrique Reyes Carapeto.
Real Decreto 63/1980, de 11 de enero, por el que se dispone el nombramiento como Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Santander de don Pedro Hernández Cruz .
Orden de 29 de octubre de 1979 por la que se nombra al Profesor numerario don Juan Trigio del Río, Secretario de la Comisión Gestora de la Escuela Oficial de Náutica de Gijón.
Resolución de la Dirección General de Correos y Telecomunicación por la que se acuerda elevar a definitiva la relación circunstanciada provisional de funcionarios del Cuerpo de Técnicos Medios.
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud por la que se adjudica en propiedad la plaza de Jefe de Servicio de la especialidad de Anestesia-Reanimación de la Clínica del Trabajo de Madrid.
Orden de 4 de enero de 1980 por la que se nombra Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de León al Catedrático numerario de Universidad don José Luis Sotillo Ramos.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid