Real Decreto 234/2018, de 27 de abril, por el que se declara el cese de doña Cristina Cifuentes Cuencas como Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo de 24 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don José Luis López-Muñiz Goñi, al cumplir la edad legalmente establecida.
Acuerdo de 24 de enero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa del Magistrado don Vicente Ortega Llorca, al cumplir la edad legalmente establecida.
Orden JUS/426/2018, de 19 de abril, por la que se declara en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Silvia González Betancort.
Resolución 430/38085/2018, de 24 de abril, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 430/38049/2018, de 7 de marzo.
Resolución 430/38087/2018, de 24 de abril, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 430/38014/2018, de 29 de enero.
Resolución de 23 de abril 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de enero de 2018.
Resolución de 23 de abril 2018, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 31 de enero de 2018.
Orden EIC/427/2018, de 27 de abril, por la que se nombran miembros del Pleno del Consejo de Defensa de la Competencia en representación de la Administración General del Estado y su Secretario.
Resolución de 11 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José de la Coronada Carbajo Timoteo.
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Guillermo Antonio Galán Vioque.
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Diego Marín Santos.
Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Nieves Saldaña Díaz.
Resolución de 16 de abril de 2018, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José María Morillas Alcázar.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid