Acuerdo de 27 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación forzosa de don Joaquín Borrell Mestre, al cumplir la edad legalmente establecida.
Orden JUS/1894/2015, de 1 de septiembre, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa a doña Aurora María Matías Molano.
Orden DEF/1895/2015, de 18 de septiembre, por la que se dispone el cese del General de Brigada Interventor, del Cuerpo Militar de Intervención don Luis Miguel Arjona Ruíz como Subdirector General de Administración Periférica de la Secretaría General Técnica.
Orden DEF/1896/2015, de 18 de septiembre, por la que se nombra Subdirector General de Administración Periférica de la Secretaría General Técnica al Coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra don Jesús Angel García Lidón.
Orden HAP/1897/2015, de 10 de septiembre, por la que se nombra Delegada Especial de Economía y Hacienda en Navarra a doña Carmen Luisa Gil-Ruiz Gil-Esparza.
Orden ECD/1898/2015, de 7 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 17 de marzo de 2014.
Orden ECD/1899/2015, de 7 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña María del Mar Estrada de Madariaga.
Orden ECD/1900/2015, de 11 de septiembre, por la que se nombran Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de personalidades de reconocido prestigio.
Orden ESS/1901/2015, de 9 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/1416/2015, de 6 de julio.
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 22 de mayo de 2015.
Resolución de 24 de julio de 2015, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jose Turmo Coderque.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid