Orden AEC/1812/2014, de 24 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/894/2014, de 27 de mayo.
Orden AEC/1813/2014, de 25 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/370/2014, de 7 de marzo.
Orden JUS/1814/2014, de 18 de septiembre, por la que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal a don Ignacio Rodríguez Fernández.
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Almería, don Alberto Agüero de Juan.
Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que, en ejecución de sentencia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
Orden HAP/1815/2014, de 29 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1430/2014, de 8 de julio.
Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 3 de julio de 2014.
Orden INT/1816/2014, de 30 de septiembre, por la que se dispone el cese del General de División de la Guardia Civil, don Rogelio Martínez Masegosa, como Presidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil (Madrid).
Orden IET/1817/2014, de 24 de septiembre, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden IET/1125/2014, de 16 de junio, en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Orden AAA/1818/2014, de 19 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia, se adjudica puesto de trabajo, convocado por Orden ARM/3518/2010, de 30 de diciembre.
Resolución de 23 de septiembre de 2014, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se dispone el cese de doña Carmen Motellón García como vocal suplente del Comité Consultivo.
Resolución de 23 de septiembre de 2014, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se nombra vocal titular del Comité Consultivo a don Javier Lapastora Turpín.
Resolución de 23 de septiembre de 2014, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se nombra vocal titular del Comité Consultivo a doña Carmen Motellón García.
Resolución de 14 de julio de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mercedes Dolores Ríos Hernández.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid