Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María Carolina San Martín Mazzucconi Magistrada suplente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
Real Decreto 775/2014, de 12 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Álvaro de la Riva Guzmán de Frutos como Embajador de España en la República de Estonia.
Real Decreto 776/2014, de 12 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Antonio Sánchez-Benedito Gaspar como Embajador en Misión Especial para el Sahel.
Real Decreto 777/2014, de 12 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Estonia a don Fernando García Casas.
Real Decreto 778/2014, de 12 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en la Commonwealth de las Bahamas a don Aníbal Julio Jiménez y Abascal.
Real Decreto 779/2014, de 12 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en la Commonwealth de Dominica a don Aníbal Julio Jiménez y Abascal.
Real Decreto 780/2014, de 12 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Uganda a don José Javier Nagore San Martín.
Real Decreto 781/2014, de 12 de septiembre, por el que se designa Embajadora en Misión Especial para la Alianza del Pacífico a doña Olga Cabarga Gómez.
Real Decreto 782/2014, de 12 de septiembre, por el que se designa Embajador en Misión Especial para el Sahel a don Ángel Losada Fernández.
Real Decreto 783/2014, de 12 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en la República Democrática de Timor Oriental a don Francisco José Viqueira Niel.
Real Decreto 784/2014, de 12 de septiembre, por el que se designa Embajador de España en Negara Brunei Darussalam a don Carlos Domínguez Díaz.
Orden AEC/1634/2014, de 2 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/786/2014, de 7 de mayo.
Orden AEC/1635/2014, de 4 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/289/2014, de 21 de febrero.
Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de julio de 2014.
Orden JUS/1636/2014, de 1 de septiembre, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa a don Manuel Cárdenas Pacheco en relación al proceso selectivo, convocado por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.
Real Decreto 785/2014, de 12 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire, al General de Brigada don Pablo José Castillo Bretón.
Real Decreto 786/2014, de 12 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don Julián Roldán Martínez.
Real Decreto 787/2014, de 12 de septiembre, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire, al Coronel don Francisco Javier del Cid de León.
Real Decreto 788/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gran Canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Almirante General del Cuerpo General de la Armada, en situación de reserva, don Manuel Rebollo García.
Orden HAP/1637/2014, de 26 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1008/2014, de 10 de junio.
Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Orden ESS/1638/2014, de 8 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ESS/1245/2014, de 2 de julio.
Orden AAA/1639/2014, de 27 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AAA/1246/2014, de 23 de junio.
Real Decreto 789/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en el Banco Asiático de Desarrollo a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 790/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en el Banco Africano de Desarrollo a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 791/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 792/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en la Corporación Interamericana de Inversiones a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 793/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en el Banco Interamericano de Desarrollo a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 794/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 795/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 796/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en la Asociación Internacional de Desarrollo a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 797/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en la Corporación Financiera Internacional a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 798/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Suplente por España en el Banco Centroamericano de Integración Económica a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 799/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en el Fondo Africano de Desarrollo a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Real Decreto 800/2014, de 12 de septiembre, por el que se nombra Gobernador Alterno por España en el Fondo Asiático de Desarrollo a don Iñigo Fernández de Mesa Vargas.
Orden PRE/1640/2014, de 18 de agosto, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/903/2014, de 28 de mayo.
Orden ECC/1641/2014, de 4 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/1015/2014, de 30 de mayo, en las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio.
Orden ECC/1642/2014, de 4 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/1016/2014, de 30 de mayo.
Orden SSI/1643/2014, de 4 de septiembre, por la que se renuevan los miembros de la Comisión Técnica para la Seguridad de los Productos.
Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de junio de 2014.
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel García Teruel.
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Iañez Domínguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid