Acuerdo de 18 de septiembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Gustavo Adolfo Martín Castañeda, para ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Audiencia Provincial de A Coruña para el año judicial 2013/2014.
Acuerdo de 18 de septiembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Mariano Espinosa de Rueda-Jover, para ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para el año judicial 2013/2014.
Acuerdo de 11 de septiembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que queda a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, el Magistrado don Juan Pedro Yllanes Suárez.
Acuerdo de 11 de septiembre de 2013, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Luisa María Torres Vargas.
Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Eduardo Ángel Perdiguero Bautista.
Orden AEC/1702/2013, de 11 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1212/2013, de 21 de junio.
Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se formaliza el nombramiento de doña Rosa María Buján Ordóñez para el puesto de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento de Curtis (A Coruña).
Orden ECD/1703/2013, de 11 de septiembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/6/2010, de 4 de enero.
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por el que se dispone el cese de don Ismael Aznar Cano como Subdirector General de Comercio de Emisiones y Mecanismos de Flexibilidad.
Orden ECC/1704/2013, de 9 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden ECC/1351/2013, de 1 de julio.
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Fernande Elisabeth Ruiz Quemoun.
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Universidad de Alicante, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid