Acuerdo de 10 de enero de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Francisco Bosch Barber, para ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo de 10 de enero de 2012, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Juan José Rodríguez Ojeda, para ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Resolución de 24 de diciembre de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al notario de Sevilla, don Antonio Ojeda Escobar.
Resolución 430/38260/2011, de 12 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se dispone el pase a la situación de reserva del Almirante del Cuerpo General de la Armada don Manuel Otero Penelas.
Orden PRE/51/2012, de 16 de enero, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes a don Eduardo Ribas Steegmann.
Orden ECC/52/2012, de 11 de enero, por la que se dispone el cese de don Fernando Lanzas Sánchez del Corral como Director General de Promoción del Instituto Español de Comercio Exterior.
Orden ECC/53/2012, de 11 de enero, por la que se nombra Director General de Promoción Internacional del Instituto Español de Comercio Exterior a don Fernando Lanzas Sánchez del Corral.
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se corrigen errores en la de 8 de noviembre de 2011, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas, convocadas por Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo.
Resolución de 18 de noviembre de 2011, conjunta de la Universidad de Alcalá y la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Gabriel de Arriba de la Fuente.
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña Enriqueta Arias Fernández.
Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Vicente Manuel Ortuño Hernández.
Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Marc Vorsatz.
Resolución de 2 de enero de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Gómez Espelosín.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid