Real Decreto 795/2011, de 3 de junio, por el que se promueve a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo a don Francisco Javier Arroyo Fiestas.
Resolución 701/38130/2011, de 26 de mayo, de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Carlos de Palma Arrabal como Jefe del Sector Aéreo de Palma de Mallorca, Jefe de la Base Aérea de Son San Juan, Jefe del Ala 49 y del RCC Baleares y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Palma de Mallorca e Ibiza.
Resolución 701/38131/2011, de 26 de mayo, de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se nombra Jefe del Sector Aéreo de Palma de Mallorca, Jefe de la Base Aérea de Son San Juan, Jefe del Ala 49 y del RCC Baleares y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Palma de Mallorca e Ibiza al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire, Escala de Oficiales, don Víctor Manuel Navarro Morales.
Orden FOM/1745/2011, de 9 de junio, por la que se publica el cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander.
Orden FOM/1746/2011, de 13 de junio, por la que se publica el cese de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo y su ría.
Orden SPI/1747/2011, de 13 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden SPI/1107/2011, de 25 de abril.
Resolución de 3 de mayo de 2011, conjunta de la Universidad de Cádiz y la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don Manuel Aguilar Diosdado.
Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Suárez Peñaranda.
Resolución de 8 de junio de 2011, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Rodríguez Ascariz.
Resolucion de 31 de mayo de 2011, de la Universidad de Lleida, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jordi Domingo Coll.
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Felipe Louzán Lago.
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Isaac Manuel Fuentes Boquete.
Resolución de 7 de junio de 2011, de la Universidad de A Coruña, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José Mosquera González.
Resolución de 9 de junio de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Catalina Galvez Galvez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid