Real Decreto 510/2011, de 8 de abril, por el que se promueve al empleo de Almirante del Cuerpo General de la Armada, al Vicealmirante don Santiago Bolíbar Piñeiro.
Real Decreto 511/2011, de 8 de abril, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo General de la Armada, al Contralmirante don Juan Rodríguez Garat.
Real Decreto 512/2011, de 8 de abril, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Pedro Ángel García de Paredes Pérez de Sevilla.
Real Decreto 513/2011, de 8 de abril, por el que se nombra Almirante de la Flota al Almirante del Cuerpo General de la Armada don Santiago Bolibar Piñeiro.
Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 20 de enero de 2011.
Orden FOM/832/2011, de 29 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/419/2011, de 22 de febrero.
Orden FOM/833/2011, de 30 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/274/2011, de 31 de enero.
Orden EDU/834/2011, de 15 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de padres de alumnos.
Orden EDU/835/2011, de 30 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EDU/421/2011, de 16 de febrero.
Orden EDU/836/2011, de 30 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden EDU/422/2011, de 23 de febrero.
Real Decreto 514/2011, de 8 de abril, por el que se dispone la sustitución de un miembro del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones empresariales.
Corrección de errores de la Orden TIN/591/2011, de 11 de marzo, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden TIN/2730/2010, de 14 de octubre, en la Administración de la Seguridad Social.
Orden CUL/837/2011, de 25 de marzo, por la que se nombra Secretario General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don Jesús Enrique Caracuel González.
Orden CUL/838/2011, de 25 de marzo, por la que se nombra Subdirector General de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a don José Antonio de Ory Peral.
Orden CUL/839/2011, de 25 de marzo, por la que se nombra Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a doña M. Carmen Arias Aparicio.
Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Izaskun Gil de Muro Zabala.
Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Leire Fernández Iñurritegui.
Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Antonio Marchal Corrales.
Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Barros García.
Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Álvarez González.
Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Carlos Laguna de Paz.
Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jesús Peláez Vara.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid