Real Decreto 1314/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz como Vicepresidenta Primera del Gobierno.
Real Decreto 1315/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé como Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Real Decreto 1316/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de don Celestino Corbacho Chaves como Ministro de Trabajo e Inmigración.
Real Decreto 1317/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Elena Espinosa Mangana como Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Real Decreto 1318/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz como Ministra de la Presidencia.
Real Decreto 1319/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de don Manuel Chaves González como Ministro de Política Territorial.
Real Decreto 1320/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Trinidad Jiménez García-Herrera como Ministra de Sanidad y Política Social.
Real Decreto 1321/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Beatriz Corredor Sierra como Ministra de Vivienda.
Real Decreto 1322/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Bibiana Aído Almagro como Ministra de Igualdad.
Real Decreto 1330/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone que don Alfredo Pérez Rubalcaba, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno.
Real Decreto 1323/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Vicepresidente Primero del Gobierno a don Alfredo Pérez Rubalcaba.
Real Decreto 1324/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación a doña Trinidad Jiménez García-Herrera.
Real Decreto 1325/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministro de Trabajo e Inmigración a don Valeriano Gómez Sánchez.
Real Decreto 1326/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a doña Rosa Aguilar Rivero.
Real Decreto 1327/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministro de la Presidencia a don Ramón Jáuregui Atondo.
Real Decreto 1328/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministro de Política Territorial y Administración Pública a don Manuel Chaves González.
Real Decreto 1329/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad a doña Leire Pajín Iraola.
Orden AEC/2713/2010, de 22 de septiembre, por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos a don Juan Ignacio Sell Sanz.
Resolución de 2 de octubre de 2010, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de junio de 2010.
Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de julio de 2010, en el Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Orden FOM/2714/2010, de 9 de octubre, por la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Transportes a don José Ramón Benítez García.
Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se nombra Director del Instituto Social de la Marina a don Luis José Casqueiro Barreiro.
Orden IGD/2715/2010, de 5 de octubre, por la que se resuelve el concurso general, convocado por Orden IGD/1067/2010, de 22 de abril.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid