Real Decreto 1012/2005, de 29 de julio, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida, de don José Javier Solchaga Loitegui.
Acuerdo de 27 de septiembre de 2005, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María Carmen Continente Antolínez Juez Sustituta de Teruel (Teruel).
Orden JUS/2991/2005, de 15 de septiembre, por la que se resuelve convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
Resolución de 13 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Badajoz, perteneciente al Colegio Notarial de Extremadura, a don Clemente Vázquez López.
Orden DEF/2992/2005, de 28 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de División Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, don Ricardo Martínez Grande, como Jefe del Servicio de Cría Caballar y Presidente del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta.
Orden EHA/2993/2005, de 15 de septiembre, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación (10/05).
Resolución de 12 de septiembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo por el procedimiento de libre designación. (LD 06/2005).
Orden INT/2994/2005, de 28 de septiembre, por la que se dispone el cese del General de Brigada de la Guardia Civil, don Juan José Gómez Bodero, en el Mando de la Jefatura de Personal de la Guardia Civil (Madrid), por pasar a la situación de reserva.
Resolución de 16 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica, segunda categoría a los Policías Alumnos que han superado el proceso selectivo.
Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación, por la que se dispone el cese de don Aurelio Ruiz Rubio como Subdirector General del Centro de Estudios del Transporte del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
Orden TAS/2995/2005, de 15 de septiembre, por la que se corrigen errores de la Orden TAS/2803/2005, de 10 de agosto, por la que se hace publica la adjudicación de puestos de trabajo por el sistema de lire designación convocados por las Ordenes TAS/1806/2005, de 27 de mayo y TAS/2030/2005, de 16 de junio.
Orden PRE/2996/2005, de 23 de septiembre, por la que se dispone el cese de don Ignacio García-Belenguer Laita como Director de Coordinación de Medios y Seguridad del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Orden APU/2997/2005, de 14 de septiembre, que se resuelve parcialmente la convocatoria por el procedimiento de libre designación, efectuada por Orden APU/1811/2005, de 8 de junio.
Orden SCO/2998/2005, de 19 de septiembre, por la que se dispone el cese de don Antonio Martínez Martín, como Subdirector General de Administración Financiera.
Orden MAM/2999/2005, de 16 de septiembre, por la que se da cumplimiento a la sentencia que estima el recurso contencioso administrativo número 36/05-D, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 2, que modifica la adjudicación de puesto de trabajo por Orden MAM/1270/2004, de 2 de abril.
Orden MAM/3000/2005, de 19 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria pública efectuada por Orden MAM/2494/2005, de 27 de julio, para la provisión, por el sistema de libre designación, de puesto de trabajo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid