Acuerdo de 11 de diciembre de 2001, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, relativo a la publicación de la designación efectuada por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de constituir la Sala Especial del expresado Tribunal para resolver los conflictos de competencia en el año 2002.
Acuerdo de 19 de diciembre de 2001, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se determina para el año 2002 la composición del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.
Acuerdo de 19 de diciembre de 2001, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se designan los Magistrados del Tribunal Supremo que han de constituir en el año 2002 la Sala de Conflictos de Jurisdicción prevista en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Orden de 12 de diciembre de 2001 por la que se resuelve concurso general (referencia: FG 12/01) convocado por Orden de 8 de octubre de 2001 para la provisión de puestos en el Departamento.
Orden de 5 diciembre de 2001 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Orden de 18 de octubre de 2001.
Orden de 10 de diciembre de 2001 por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, especialidad Piano, a doña Cristina Ferriz Vidal.
Orden de 10 de diciembre de 2001 por la que, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, especialidad Laboratorio, a doña Nuria Pérez Benito.
Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que, a propuesta del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 18 de marzo de 1999.
Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que a propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Formación y Orientación Laboral a doña Piedad Fátima Centeno González.
Orden de 19 de diciembre de 2001 por la que se procede al cese y nombramiento de Vocales de la Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas.
Orden de 18 de diciembre de 2001 por la que se dispone el nombramiento por el procedimiento de libre designación previa convocatoria pública, de doña María del Carmen Luisa Ortega Jiménez, como Subdirectora general de Estudios e Informes Socioeconómicos.
Orden de 18 de diciembre de 2001, por la que se acuerda hacer pública la resolución total de la convocatoria de libre designación anunciada por Orden de 30 de octubre de 2001.
Orden de 21 de diciembre de 2001 por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.
Orden de 20 de diciembre de 2001 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Médicos de la Sanidad Nacional a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas.
Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don José María Pardillo Mayora Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de "Ingeniería e Infraestructura de los Transportes".
Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Carlos María Carreras Vaquer Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de "Tecnología Electrónica".
Resolución de 4 de diciembre de 2001, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña Concepción Fabeiro Cortés Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Producción Vegetal", adscrita al Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria.
Resolución de 5 de diciembre de 2001, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Enfermería" a doña María Luz Polo Luque.
Resolución de 5 de diciembre de 2001, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don Robert Piqué López en el área de conocimiento de "Tecnología Electrónica".
Resolución de 5 de diciembre de 2001, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Ecología" a don Salvador Rebollo de la Torre.
Resolución de 7 de diciembre de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Matías Antonio Soriano Peña Catedrático de Universidad, área de conocimiento de "Ingeniería del Terreno".
Resolución de 7 de diciembre de 2001, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Teoría de la Señal y Comunicaciones" a doña María del Pilar Martín Martín.
Resolución de 7 de diciembre de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Gabriel María Salcedo Durán Catedrático de Universidad, área de conocimiento de "Bioquímica y Biología Molecular".
Resolución de 7 de diciembre de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Luis Pérez Rojas Catedrático de Universidad, área de conocimiento de "Construcciones Navales".
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Carlos Enrique Valero Ruiz.
Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria en el área de Lengua Española a don Fabián González Bachiller.
Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María Eva Trigo Sánchez Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de "Metodología de las Ciencias del Comportamiento", adscrita al Departamento de Psicología Experimental.
Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Emilio Jiménez-Castellanos Ballesteros Catedrático de Universidad del área de conocimiento de "Estomatología", adscrita al Departamento de Estomatología.
Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Química Analítica" del Departamento de Química Analítica a doña Rosa María Soto Ferreiro.
Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Universidad de León, por la que se nombra a don Luis Jiménez Caballero de Rodas Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Economía Aplicada".
Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María Ángeles Ríos Granja Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Medicina y Cirugía Animal".
Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Universidad de León, por la que se nombra a don César Ordóñez Pascua Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Toxicología".
Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María Carmen Acedo Casado Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Biología Vegetal".
Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Universidad de León, por la que se nombra a don José María Santamarta Luengos Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de "Historia Medieval".
Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Universidad de León, por la que se nombra a doña María José Pérez Álvarez Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Historia Moderna".
Resolución de 13 de diciembre de 2001, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra en virtud de concurso a doña Pilar Campins Falcó Catedrática de Universidad en el área de conocimiento de "Química Analítica".
Resolución de 13 de diciembre de 2001, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Josep Ramón Roca Rosell Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de "Ecología".
Resolución de 13 de diciembre de 2001, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan Ferrándiz Ferragud Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de "Estadística e Investigación Operativa".
Resolución de 14 de diciembre de 2001, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Jorge Bielsa Callau.
Resolución de 14 de diciembre de 2001, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Javier López Sánchez.
Resolución de 14 de diciembre de 2001, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Isabel Asunción Yeste Navarro.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Universidad "Rey Juan Carlos", por la que se nombra a doña María Luisa Piñeiro Maceiras Profesora titular de Universidad.
Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a don José Teófilo García Buendía Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de "Expresión Gráfica en la Ingeniería".
Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Ignacio José López Rodríguez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento "Ingeniería de Sistemas y Automática".
Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Universidad "Rovira i Virgili", por la que se nombran Catedráticos de Universidad.
Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a doña María José García Salinas Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de "Física Aplicada".
Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Universidad de Almería, por la que se nombra a doña Ana Agüera López Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Química Analítica".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid