Real Decreto 812/2001, de 13 de julio, por el que se nombra Presidente del Gobierno Vasco a don Juan José Ibarreche Marcuartu.
Real Decreto 816/2001, de 13 de julio, por el que se confiere a su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de toma de posesión del Presidente de la República del Perú.
Real Decreto 817/2001, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don Eduardo Cerro Godinho como embajador de España en la República del Ecuador.
Real Decreto 818/2001, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don Jacobo González-Arnao Campos como embajador de España en la República de Guinea Ecuatorial.
Real Decreto 819/2001, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don José Eugenio Salarich Fernández de Valderrama como embajador de España en la República de Mozambique.
Real Decreto 820/2001, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don Andrés Collado González como embajador de España en la República de El Salvador.
Real Decreto 821/2001, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don José María Otero de León como embajador de España en la República del Senegal.
Real Decreto 822/2001, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don José Eugenio Salarich Fernández de Valderrama como embajador de España en el Reino de Swazilandia.
Real Decreto 823/2001, de 13 de julio, por el que se designa a don Andrés Collado González embajador de España en la República del Ecuador.
Real Decreto 824/2001, de 13 de julio, por el que se designa a don Juan Francisco Montalbán Carrasco embajador de España en la República de El Salvador.
Real Decreto 825/2001, de 13 de julio, por el que se designa a don Jacobo González-Arnao Campos embajador de España en la República del Senegal.
Real Decreto 826/2001, de 13 de julio, por el que se designa a don José Eugenio Salarich Fernández de Valderrama embajador de España en el Reino de Tailandia.
Real Decreto 827/2001, de 13 de julio, por el que se designa a don Ramón Gandarias Alonso de Celis embajador de España en Belice.
Real Decreto 828/2001, de 13 de julio, por el que se designa a don José Ramón Barañano Fernández embajador de España en las Islas Cook.
Real Decreto 829/2001, de 13 de julio, por el que se designa a don José Ramón Barañano Fernández embajador de España en la República de Nauru.
Real Decreto 830/2001, de 13 de julio, por el que se designa a don José Ramón Barañano Fernández embajador de España en el Estado Independiente de Samoa.
Real Decreto 831/2001, de 13 de julio, por el que se designa a don José Ramón Barañano Fernández embajador de España en el Reino de Tonga.
Real Decreto 832/2001, de 13 de julio, por el que se designa a don José Ramón Barañano Fernández embajador de España en la República de Vanuatu.
Real Decreto 752/2001, de 29 de junio, por el que se declara en situación de excedencia voluntaria, por interés particular, en la Carrera Fiscal a don José Zaforteza Fortuny.
Real Decreto 833/2001, de 13 de julio, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo de Intendencia de la Armada al General de Brigada don Juan Ignacio Cuartero Núñez.
Real Decreto 834/2001, de 13 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al Coronel don Fulgencio Coll Bucher.
Real Decreto 835/2001, de 13 de julio, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Juan Carlos Rodríguez Búrdalo.
Corrección de erratas de la Orden de 22 de junio de 2001 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso específico convocado por Orden de 9 de marzo de 2001.
Orden de 3 de julio de 2001 por la que se resuelve definitivamente la de 24 de abril de 2001, por la que se anunciaba convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
Real Decreto 836/2001, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan Manuel Kindelán Gómez de Bonilla como Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear.
Real Decreto 837/2001, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don Aníbal Martín Marquínez como Consejero-Vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear.
Real Decreto 838/2001, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de don Agustín Alonso Santos como Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear.
Real Decreto 839/2001, de 13 de julio, por el que se acepta la renuncia de doña María Teresa Estevan Bolea como Consejera en la Comisión Nacional de la Energía.
Real Decreto 840/2001, de 13 de julio, por el que se nombra Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear a doña María Teresa Estevan Bolea.
Real Decreto 841/2001, de 13 de julio, por el que se nombra Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear a don Julio Barceló Vernet.
Real Decreto 842/2001, de 13 de julio, por el que se nombra Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear a doña Carmen Martínez Ten.
Resolución de 8 de junio de 2001, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña María Salazar Revuelta Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de "Derecho Romano", del Departamento de Derecho Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano.
Resolución de 11 de junio de 2001, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Antonio Álvarez Montero Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", del Departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial.
Resolución de 11 de junio de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Santiago Zazo Bello Profesor titular de Universidad, área de conocimiento de "Teoría de la Señal y Comunicaciones".
Resolución de 11 de junio de 2001, de la Universidad de Girona, por la que se pública el nombramiento de don Luis Bañeras Vives como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 12 de junio de 2001, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don David Martínez Hernández Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de "Medicina Preventiva y Salud Pública".
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María de la Cruz Rodríguez Palanquex Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Matemática Aplicada".
Resolución de 15 de junio de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Javier García de Jalón de la Fuente Catedrático de Universidad, área de conocimiento "Matemática Aplicada".
Resolución de 16 de junio de 2001, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña María Paz Fernández de Liencres de la Torre Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de "Química Física", del Departamento de Química Física y Analítica.
Resolución de 18 de junio de 2001, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Teresa Castaño del Riego Catedrática de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Fundamentos del Análisis Económico".
Resolución de 19 de junio de 2001, de la Universidad "Miguel Hernández", de Elche, por la que se nombra a don Arturo Serna Ballester Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Física Aplicada", adscrita al Departamento de Física y Arquitectura de Computadores.
Resolución de 19 de junio de 2001, de la Universidad "Miguel Hernández", de Elche, por la que se nombra a don Rafael Puerto Manchón Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Ingeniería de Sistemas y Automática", adscrita al Departamento de Ingeniería.
Resolución de 20 de junio de 2001, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Sociología", Departamento de Sociología y Comunicación a doña Irene Martínez Sahuquillo.
Resolución de 20 de junio de 2001, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Guadalupe Gómez-Ferrer Morant Catedrática de Universidad del área de conocimiento de "Historia Contemporánea".
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña María Luisa Pérez Pérez Catedrática de Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Ciencia Política de la Administración", del Departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial.
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Rafael Perea Carpio Catedrático de Universidad, del área de conocimiento "Física Aplicada", del Departamento de Física.
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña Sara López Ferre Profesora titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento "Ingeniería de Sistemas y Automática".
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Fátima Chacón Borrego Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento "Didáctica de la Expresión Corporal", adscrita al Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Joaquín Alcaide Fernández Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento "Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales", adscrita al Departamento de Derecho Administrativo e Internacional Público.
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Ortigueira Sánchez Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento "Comercialización e Investigación de Mercados", adscrita al Departamento de Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados (Márketing).
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Alfonso Bravo León Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento "Física de la Materia Condensada", adscrita al Departamento de Física de la Materia Condensada.
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María Jesús Ayuso González Catedrática de Universidad, del área de conocimiento "Farmacología", adscrita al Departamento de Farmacología.
Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad "Miguel Hernández", de Elche, por la que se nombra a don Fernando Machado Baldasano Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento "Pintura", adscrita a la sección departamental de Creación Artística y Teoría de las Artes.
Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña M. del Carmen Puerta Gil, en el área de conocimiento "Economía Aplicada".
Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores en los Cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.
Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña Gloria Esteban de la Rosa Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de "Derecho Internacional Privado", del Departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial.
Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad "Miguel Hernández" de Elche, por la que se nombra a doña María Carmen Terol Cantero Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento "Psicología Social", adscrita al Departamento de Psicología de la Salud.
Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Jesús Manuel Alegre Calderón.
Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Ramón Moreno Amich como Catedrático de Universidad.
Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Ángel Calsina Ballesta como Catedrático de Universidad.
Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Francesc Xavier Lamuela García como Catedrático de Universidad.
Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Emili García Berthou como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de don Lluís Mundét i Cerdán como Profesor titular de Universidad.
Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad de Girona, por la que se publica el nombramiento de doña M. Dolors Vidal Casellas como Profesora titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de "Sociología", a don Clemente Antonio Penalva Verdú.
Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de "Ecología", a don Germán Manuel López Iborra.
Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de "Didáctica de la Lengua y la Literatura", a don Antonio Díez Mediavilla.
Resolución de 2 de julio de 2001, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña Amalia Williart Torres Profesora titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento "Física Aplicada".
Resolución de 3 de julio de 2001, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Jesús Ángel Fuentetaja Pastor Profesor titular de Universidad, área de conocimiento "Derecho Administrativo".
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid