Orden 430/38458/1999, de 27 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo General del Ejército Aire don Francisco Rodríguez Touza como Director de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.
Orden 430/38459/1999, de 27 de septiembre, por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don Antonio de Padua Ríos Domínguez como Director de Gestión de Personal del Mando de Personal del Ejército del Aire.
Orden de 17 de septiembre de 1999 por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustituto del Consejo Escolar del Estado por el grupo de Profesores de la enseñanza pública.
Resolución de 27 de septiembre de 1999, de la Agencia de Protección de Datos, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 1 de octubre de 1999, de la Agencia de Protección de Datos, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 9 de septiembre de 1999, de la Universidad de Oviedo, por la que se rectifica error cometido en la Resolución de 14 de agosto, que nombraba Profesores titulares de Escuela Universitaria.
Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan Jesús Mercé Cervera Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Educación Física y Deportiva».
Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a don José Carlos Monteagudo Castro Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Anatomía Patológica».
Resolución de 22 de septiembre de 1999, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra a doña M. Carmen Arenas Fenollar Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Psicobiología».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid