Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se nombra al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don Vicente Gajate Cortés para el Mando de la Jefatura de Apoyo a la Guardia Civil (Madrid), cesando en el Mando de la Jefatura de Enseñanza de dicho Cuerpo (Madrid), que hasta ahora viene desempeñando.
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se nombra al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don José Pardos Aldea para el Mando de la Jefatura de Enseñanza de dicho Cuerpo (Madrid).
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se nombra al General de Brigada del Cuerpo de la Guardía Civil don José Delgado Delgado para el Mando de la Sexta Zona de la Guardia Civil (León), cesando en el Mando de la Jefatura de Apoyo de dicho Cuerpo (Madrid), que hasta ahora viene desempeñando.
Orden de 23 de octubre de 1996 por la que se nombra al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don Jaime Fons Ferrer para el Mando de la 7.ª Zona de la Guardia Civil (La Coruña).
Resolución de 15 de octubre de 1996, de la Dirección General de Tráfico, por la que se hace pública la adjudicación provisional de las plazas convocadas a concurso general de méritos por Orden de 21 de junio de 1996, vacantes en el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
Corrección de errores de la Orden de 19 de septiembre de 1996 por la que se resuelve parcialmente concurso (referencia A5/95) para provisión de puestos de trabajo vacantes en el suprimido Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para funcionarios de los grupos C y D.
Corrección de errores de la Orden de 20 de septiembre de 1996 por la que se resuelve parcialmente concurso (referencia E2/1996) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el suprimido Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, para funcionarios de los grupos A, B y C.
Orden de 12 de septiembre de 1996 por la que se hace pública la adjudicación de puestos convocados, a libre designación, por Orden de 24 de junio de 1996.
Resolución de 2 de octubre de 1996, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre designación por Resolución de 26 de junio de 1996.
Orden de 14 de octubre de 1996 por la que se dispone el nombramiento de doña María Concepción Mayoral Palau como Subdirectora general de Innovacion e Infraestructuras Tecnológicas en la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Orden de 14 de octubre de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Carlos Mampaso Martín-Buitrago como Subdirector general de Programas Tecnológicos en la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Orden de 14 de octubre de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Lázaro Lafuente como Subdirector general de Tecnologías Industriales en la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Orden de 14 de octubre de 1996 por la que se dispone el nombramiento de don Antonio Muñoz Muñoz como Subdirector General de Seguridad y Calidad Industrial en la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Orden de 30 de septiembre de 1996 por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don José Ignacio Trueba Jainaga, como Consejero de Agricultura en la Consejería de Agricultura de la RP ante la FAO -Italia-Roma.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid