Orden de 17 de abril de 1996 por la que se destina a los Jueces que se mencionan como consecuencia del concurso resuelto por acuerdo de la Comisión Permanente de dicha fecha.
Real Decreto 707/1996, de 26 de abril, por el que se dispone el cese de don José Salvador Martínez Ciscar como Director general de Calidad de las Aguas.
Real Decreto 708/1996, de 26 de abril, por el que se dispone el cese de doña Concepción Toquero Plaza como Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda.
Orden de 12 de abril de 1996 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el concurso de méritos convocado por Orden de 16 de febrero de 1996.
Orden de 16 de abril de 1996 por la que se acuerda el nombramiento de los Vocales del Segundo Consejo de Consumidores y Usuarios.
Orden de 16 de abril de 1996 por la que se nombra al Secretario del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Miguel Fuentes Jiménez Profesor titular de Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa».
Resolución de 25 de marzo de 1996, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don José González Vázquez Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología Latina».
Resolución de 27 de marzo de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación.
Resolución de 27 de marzo de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don José Fernando Troyano Pérez.
Resolución de 29 de marzo de 1996, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Jesús López Fernández.
Resolución de 1 de abril de 1996, de la Universidad de Léon, por la que se nombra a doña Ana Isabel Moreno Fernández Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 1 de abril de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas», Departamento de Economía e Historia Económica, a don Santiago Manuel López García.
Resolución de 2 de abril de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores titulares de Escuelas Universitarias.
Resolución de 2 de abril de 1996, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Darío Fidel Alvarez Alvarez.
Resolución de 8 de abril de 1996, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don José Horno Montiano, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Física Aplicada» del Departamento de Física Aplicada.
Resolución de 9 de abril de 1996, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Microbiología», Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología Médica, a don Enrique García Sánchez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid